EP4049987 - FERRITE DE ZINC ET DE MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE PERMÉABILITÉ MAGNÉTIQUE ÉLEVÉE À TEMPÉRATURE NÉGATIVE ET UNE FAIBLE PERTE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | [N/P] |
Précédent [2022/35] | Pour tous les Etats désignés Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | Inventeur(s) | 01 /
LYU, Donghua Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | [2022/35] | Mandataire(s) | Elzaburu S.L.P. Edificio Torre de Cristal Paseo de la Castellana 259 C, planta 28 28046 Madrid / ES | [2022/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20919900.9 | 15.07.2020 | [2022/35] | WO2020CN101986 | Numéro de priorité, date | CN202010101797 | 19.02.2020 Format original publié: CN202010101797 | [2022/35] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021164191 | Date: | 26.08.2021 | Langue: | ZH | [2021/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4049987 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.08.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2023 | Classification | IPC: | H01F1/34, H01F41/02, C04B35/38, C04B35/622, C04B35/634 | [2023/51] | CPC: |
H01F1/344 (EP,CN,US);
C04B35/2633 (CN);
C04B35/2658 (EP,US);
C04B35/265 (CN);
C04B35/622 (CN);
C04B35/6262 (EP,US);
C04B35/6264 (US);
C04B35/62655 (US);
C04B35/62695 (EP,US);
C04B35/6303 (US);
C04B35/63416 (EP,CN,US);
C04B35/64 (EP,US);
H01F41/02 (CN);
H01F41/0246 (EP);
C04B2235/3208 (EP,CN);
C04B2235/3244 (EP,CN,US);
C04B2235/3262 (CN);
C04B2235/3274 (US);
C04B2235/3275 (EP,CN,US);
C04B2235/3284 (CN);
C04B2235/3293 (EP,CN,US);
C04B2235/442 (US);
C04B2235/604 (EP,US);
C04B2235/656 (CN,US);
C04B2235/661 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/35] | C04B35/38, C04B35/622, C04B35/634, H01F41/02, H01F1/34 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Titre | Allemand: | MANGAN-ZINK-FERRIT MIT HOHER NEGATIVER TEMPERATUR-MAGNETPERMEABILITÄT UND GERINGEM HOCHTEMPERATUR-VERLUST UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2022/35] | Anglais: | MANGANESE ZINC FERRITE WITH HIGH NEGATIVE-TEMPERATURE MAGNETIC PERMEABILITY AND LOW HIGH-TEMPERATURE LOSS, AND PREPARATION METHOD THEREFOR | [2022/35] | Français: | FERRITE DE ZINC ET DE MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE PERMÉABILITÉ MAGNÉTIQUE ÉLEVÉE À TEMPÉRATURE NÉGATIVE ET UNE FAIBLE PERTE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ | [2022/35] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2022 | Traduction produite | 26.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2022 | Taxe de recherche payée | 26.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 05.06.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]CN103588472 (HENGDIAN GROUP DMEGC JSC LTD) [X] 1,3 * examples 1-3; claim 1 * [I] 2,4-10; | [A]CN107417269 (CHONGQING ZHENGFENG ELECTRONIC CO LTD) [A] 1-10* claims 1-6 *; | [A]CN110128124 (HAINING LIANFENG MAGNET IND CO LTD) [A] 1-10 * claims 1-10 * |