EP4114090 - PROCÉDÉ, APPAREIL ET DISPOSITIF DE GUIDAGE D'ITINÉRANCE, SUPPORT D'INFORMATIONS ET SYSTÈME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 24.01.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 24.01.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/01] | Inventeur(s) | 01 /
WEI, Qikun Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
BAO, Dewei Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
SUN, Fuqing Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
BAI, Xiaofei Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/01] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20927152.7 | 31.12.2020 | [2023/01] | WO2020CN142262 | Numéro de priorité, date | CN202010229128 | 27.03.2020 Format original publié: CN202010229128 | [2023/01] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021190069 | Date: | 30.09.2021 | Langue: | ZH | [2021/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4114090 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 30.09.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2023 | Classification | IPC: | H04W48/16, H04W36/08, // H04W8/18, H04W8/26, H04W12/08, H04W24/02, H04W48/08, H04W48/20, H04W84/12, H04W8/22 | [2023/32] | CPC: |
H04W36/08 (EP,CN,US);
H04W48/16 (CN,US);
H04B17/318 (CN);
H04W24/08 (CN);
H04W48/20 (CN,US);
H04W12/08 (EP);
H04W24/02 (EP);
H04W36/008375 (EP);
H04W76/11 (EP);
|
Précédent IPC [2023/01] | H04W48/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] | Titre | Allemand: | ROAMING-FÜHRUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -VORRICHTUNG, SPEICHERMEDIUM UND SYSTEM | [2023/01] | Anglais: | ROAMING GUIDANCE METHOD, APPARATUS AND DEVICE, STORAGE MEDIUM, AND SYSTEM | [2023/01] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET DISPOSITIF DE GUIDAGE D'ITINÉRANCE, SUPPORT D'INFORMATIONS ET SYSTÈME | [2023/01] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2022 | Traduction produite | 26.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2022 | Taxe de recherche payée | 26.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.09.2022 | Requête en examen déposée [2023/01] | 23.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]CN103945361 (FUJIAN RUIJIE NETWORKS CO LTD); | [X]US2019104463 (KHOURY PETER [US]); | [X]US2019297553 (WANG YUNGUI [CN], et al) |