EP4161114 - PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT IMS, SUPPORT DE STOCKAGE ET TERMINAL ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.03.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JRD Communication (Shenzhen) Ltd 8/F Block F4 TCL Communication Technology Building TCL International E City 1001 Zhongshan Yuan Road, Xili Street, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518052 / CN | [2023/14] | Inventeur(s) | 01 /
DU, Kai Shenzhen, Guangdong 518052 / CN | 02 /
YANG, Lina Shenzhen, Guangdong 518052 / CN | 03 /
LI, Tao Shenzhen, Guangdong 518052 / CN | 04 /
ZHANG, Fan Shenzhen, Guangdong 518052 / CN | [2023/14] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2023/14] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20938040.1 | 04.08.2020 | [2023/14] | WO2020CN106898 | Numéro de priorité, date | CN202010453368 | 26.05.2020 Format original publié: CN202010453368 | [2023/14] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021237936 | Date: | 02.12.2021 | Langue: | ZH | [2021/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4161114 | Date: | 05.04.2023 | Langue: | EN | [2023/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 02.12.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.04.2024 | Classification | IPC: | H04L65/1016, H04L65/1073, H04W60/00, H04W8/18 | [2024/20] | CPC: |
H04L65/1073 (EP);
H04W8/183 (CN);
H04L65/1016 (EP,CN);
H04L65/1069 (EP);
H04L65/65 (EP);
H04W60/00 (CN);
|
Précédent IPC [2023/14] | H04W8/18, H04W60/00, H04L29/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/14] | Titre | Allemand: | IMS-REGISTRIERUNGSVERFAHREN, SPEICHERMEDIUM UND ELEKTRONISCHES ENDGERÄT | [2023/14] | Anglais: | IMS REGISTRATION METHOD, STORAGE MEDIUM, AND ELECTRONIC TERMINAL | [2023/14] | Français: | PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT IMS, SUPPORT DE STOCKAGE ET TERMINAL ÉLECTRONIQUE | [2023/14] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2022 | Traduction produite | 16.12.2022 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2022 | Taxe de recherche payée | 16.12.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2022 | Requête en examen déposée [2023/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2010329243 (BUCKLEY ADRIAN [US], et al); | [XDI]CN107579945 (CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CO LTD RES INSTITUTE, et al) |