EP4168907 - CLÉS ÉLECTRONIQUES POUR AUTHENTIFICATION USB DE TYPE C [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 15.08.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring TX 77389 / US | [2023/17] | Inventeur(s) | 01 /
DOWER, Glen Douglas Fort Collins, Colorado 80528 / US | 02 /
TABAREZ, Christopher Ritchie Fort Collins, Colorado 80528-8903 / US | 03 /
JURICH, Nicolas James Fort Collins, Colorado 80528-8903 / US | [2023/17] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Précédent [2023/17] | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20945749.8 | 23.07.2020 | [2023/17] | WO2020US43268 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022019912 | Date: | 27.01.2022 | Langue: | EN | [2022/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4168907 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.01.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 27.01.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2024 | Classification | IPC: | G06F21/34, G06F21/44, G06F21/62, G06F13/38 | [2023/17] | CPC: |
G06F13/385 (EP);
G06F21/44 (EP,US);
G06F13/4282 (US);
G06F21/34 (EP,US);
G06F2213/0042 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Titre | Allemand: | DONGLES ZUR USB-AUTHENTIFIZIERUNG VOM TYP C | [2023/17] | Anglais: | DONGLES FOR USB TYPE-C AUTHENTICATION | [2023/17] | Français: | CLÉS ÉLECTRONIQUES POUR AUTHENTIFICATION USB DE TYPE C | [2023/17] | Entrée dans la phase régionale | 23.01.2023 | Taxe nationale de base payée | 23.01.2023 | Taxe de recherche payée | 23.01.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/17] | 15.08.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.08.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2010075604 (LYDON GREGORY T [US], et al) [I] 1-15 * paragraph [0064] * * paragraph [0037] * * paragraph [0047] * * paragraph [0049] * * paragraph [0062] * * paragraph [0065] * * paragraph [0068] * * paragraph [0075] - paragraph [0076] * * paragraph [0087] - paragraph [0088] * * paragraph [0070] ** figures 1A,1C,2A,4,5A,10 *; | [XI]US2017038810 (UEKI TAKANORI [JP]) [X] 1-4,6,8-11,14,15 * paragraph [0026] - paragraph [0028] * * paragraph [0052] - paragraph [0053] * * paragraph [0056] * * paragraph [0061] * * paragraph [0076] - paragraph [0078] * * paragraph [0087] * * paragraph [0032] * * paragraph [0033] * * paragraph [0062] - paragraph [0065] * * paragraph [0029] * * paragraph [0042]; figures 1,5,6,8,10 * [I] 5,7,12,13 | Recherche internationale | [A]US2016127671 (HUNDAL SUKHDEEP SINGH [CA], et al) [A] 1-15; | [A]US2016378704 (ADAMSON PETER S [US], et al) [A] 1-15 * , paragraph [0065] *; | [A]US2018343238 (TOLA KENNETH C [US])[A] 1-15 |