EP4261474 - DISPOSITIF DE RELAIS ET DISPOSITIF DE CLIMATISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.08.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.09.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Retrait de la demande | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2023/42] | Inventeur(s) | 01 /
TANAKA, Chitose Tokyo 100-8310 / JP | [2023/42] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2023/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20965072.0 | 09.12.2020 | [2023/42] | WO2020JP45861 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022123689 | Date: | 16.06.2022 | Langue: | JA | [2022/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4261474 | Date: | 18.10.2023 | Langue: | EN | [2023/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.06.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.2023 | Classification | IPC: | F25B5/02, F25B41/00, F25B41/24, F25B49/02 | [2023/52] | CPC: |
F25B41/00 (EP);
F24F1/0063 (US);
F24F13/30 (US);
F25B41/24 (EP);
F25B49/02 (EP);
F25B5/02 (EP);
F24F2140/20 (US);
F25B2313/0233 (EP);
F25B2339/047 (EP);
F25B2400/01 (EP);
F25B2400/06 (EP);
F25B2600/2519 (EP);
|
Précédent IPC [2023/42] | F25B1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/42] | Titre | Allemand: | RELAISVORRICHTUNG UND KLIMAANLAGE | [2023/42] | Anglais: | RELAY DEVICE AND AIR CONDITIONING DEVICE | [2023/42] | Français: | DISPOSITIF DE RELAIS ET DISPOSITIF DE CLIMATISATION | [2023/42] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2023 | Traduction produite | 26.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2023 | Taxe de recherche payée | 26.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/42] | 14.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.08.2024 | Demande retirée par le demandeur [2024/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2002005537 (DAIKIN IND LTD) [A] 1-7* paragraph [0053] - paragraph [0084]; figures 2,3 *; | [A]EP2508819 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-7 * paragraph [0013] - paragraph [0070]; figures 2,3 *; | [A]EP2835602 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-7 * & associated description;; figures 8,10 * | Recherche internationale | [A]WO2013144996 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1-7; | [A]WO2014103013 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1-7; | [A]JP2018185140 (AZBIL CORP)[A] 1-7; | [A]WO2019163042 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-7; | [A]JP6678837B [A] 1-7 | par le demandeur | JPH0378837B |