EP3907496 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.03.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wistron Corporation 21F, No.88, Sec.1, Hsintai 5th Rd. Hsichih New Taipei City 22181 / TW | [2021/45] | Inventeur(s) | 01 /
Hsieh, Yi Fan 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | 02 /
Chen, Yu-Lin 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | 03 /
Chang, Yao-Tsung 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | [2021/45] | Mandataire(s) | 2K Patentanwälte Blasberg Kewitz & Reichel Partnerschaft mbB Schumannstrasse 27 60325 Frankfurt am Main / DE | [2021/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21150573.0 | 07.01.2021 | [2021/45] | Numéro de priorité, date | TW20200115198 | 07.05.2020 Format original publié: TW 109115198 | [2021/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3907496 | Date: | 10.11.2021 | Langue: | EN | [2021/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.2021 | Classification | IPC: | G01N21/64 | [2021/45] | CPC: |
G01N21/645 (EP);
G01N21/64 (CN);
G01N21/6486 (US);
B01L7/52 (CN,US);
G01J3/26 (EP);
G01J3/4406 (EP);
B01L2300/18 (US);
G01N2021/6419 (EP);
G01N2021/6471 (EP);
G01N2201/0636 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] |
Précédent [2021/45] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DETEKTIONSVORRICHTUNG UND DETEKTIONSVERFAHREN | [2021/45] | Anglais: | DETECTION DEVICE AND DETECTION METHOD | [2021/45] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION | [2021/45] | Procédure dexamen | 28.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.10.2021 | Requête en examen déposée [2021/49] | 30.10.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.08.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]US2005030545 (TUSCHEL DAVID [US], et al); | [Y]JP5775252B ; | [A]US2019137400 (NGUYEN THUC-UYEN [US]) |