EP4030313 - GÉNÉRATEUR D'INSTRUCTIONS SQL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.01.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 18.06.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sage Global Services Limited C23 - 5 & 6 Cobalt Park Way Cobalt Park Newcastle upon Tyne NE28 9EJ / GB | [2022/29] | Inventeur(s) | 01 /
JOUHIER, Bruno Claude Jean-Marie CS 40015 La Garenne-Colombes Cedex / FR | [2022/29] | Mandataire(s) | Definition IP Limited The Core Newcastle Helix Bath Lane Newcastle Upon Tyne NE4 5TF / GB | [2022/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21151432.8 | 13.01.2021 | [2022/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4030313 | Date: | 20.07.2022 | Langue: | EN | [2022/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2021 | Classification | IPC: | G06F16/25, G06F16/2452, G06F8/41 | [2022/29] | CPC: |
G06F16/252 (EP);
G06F16/24526 (EP,US);
G06F16/2246 (US);
G06F16/2448 (US);
G06F16/24539 (US);
G06F8/427 (EP);
G06F8/51 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] |
Précédent [2022/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SQL-STATEMENT-GENERATOR | [2022/29] | Anglais: | SQL STATEMENT GENERATOR | [2022/29] | Français: | GÉNÉRATEUR D'INSTRUCTIONS SQL | [2022/29] | Procédure dexamen | 19.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/08] | 19.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2017060910 (BUDHIRAJA NAVIN [US], et al) [I] 1-15 * paragraph [0028] - paragraph [0039] *; | [XI]US2019065552 (BRANTNER MATTHIAS [US], et al) [X] 1,8-11,14,15 * paragraph [0002] - paragraph [0023]; figure 1 * * paragraph [0032] * * paragraph [0047] - paragraph [0062] * * paragraph [0093] * [I] 2-7,12,13; | [A] - MIGUEL GARCIA ED - MOIRA C NORRIE ET AL, Compiler Plugins Can Handle Nested Languages: AST-Level Expansion of LINQ Queries for Java, OBJECT DATABASES, SPRINGER BERLIN HEIDELBERG, BERLIN, HEIDELBERG, PAGE(S) 41 - 58, (20090701), ISBN 978-3-642-14680-0, XP019147785 [A] 1-15 * abstract * * Par. 1 "Introduction" * |