EP3879119 - DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRÉCURSEUR EN HAUSSE, PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE PRÉCURSEUR EN HAUSSE ET PROGRAMME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.12.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2023 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2024 [2024/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 1008332 / JP | [2021/37] | Inventeur(s) | 01 /
IWAKIRI, Kenichiro c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 1008332 / JP | 02 /
IBARAKI, Seiichi c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 1008332 / JP | [2021/37] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2021/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21153033.2 | 22.01.2021 | [2021/37] | Numéro de priorité, date | JP20200043944 | 13.03.2020 Format original publié: JP 2020043944 | [2021/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3879119 | Date: | 15.09.2021 | Langue: | EN | [2021/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.06.2021 | Classification | IPC: | F04D27/00, F04D27/02 | [2021/37] | CPC: |
F04D27/001 (EP,CN,US);
F04D27/0207 (US);
F04D27/02 (EP);
F04D29/18 (US);
G01F1/34 (US);
G06F17/18 (US);
G08B21/18 (US);
F05D2260/80 (EP);
F05D2270/101 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/02] |
Précédent [2021/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHWALLVORLÄUFERDETEKTIONSVORRICHTUNG, SCHWALLVORLÄUFERDETEKTIONSVERFAHREN UND PROGRAMM | [2021/37] | Anglais: | SURGING PRECURSOR DETECTING DEVICE, METHOD OF DETECTING SURGING PRECURSOR, AND PROGRAM | [2021/37] | Français: | DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRÉCURSEUR EN HAUSSE, PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE PRÉCURSEUR EN HAUSSE ET PROGRAMME | [2021/37] | Procédure dexamen | 07.12.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/02] | 07.12.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.08.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/03] | 29.08.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI] - BRIGHT M. M. ET AL, "Stall Precursor Identification in High-Speed Compressor Stages Using Chaotic Time Series Analysis Methods", TRANSACTIONS OF THE ASME: JOURNAL OF TURBOMACHINERY., US, vol. 119, no. 3, doi:10.1115/1.2841148, ISSN 0889-504X, (19970701), pages 491 - 499, URL: http://asmedigitalcollection.asme.org/turbomachinery/article-pdf/119/3/491/5631736/491_1.pdf, (20210602), XP055809643 [X] 16 * page 491 * * page 491, column 2, paragraph 3 - page 492, column 1, paragraph 1 * * page 492, column 2, paragraph 4 - page 495, column 2, paragraph 3; figures 3f, 4b,5,6,7 * [A] 3-14 [I] 1,2,15,17 DOI: http://dx.doi.org/10.1115/1.2841148 | par le demandeur | JP4030490B | JP2014066209 | - TAIJI YAMADA, "Method of Analyzing Chaos", Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics Journal, (19980000), vol. 10, no. 4, pages 827 - 835 |