EP3848805 - TECHNIQUE DE DÉMARRAGE À CHAUD POUR DES FONCTIONS HÉBERGÉES EN NUAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. Huawei Cloud Data Center Jiaoxinggong Road Qianzhong Avenue Gui'an New District Guizhou 550025 / CN | [2022/13] |
Précédent [2021/28] | Pour tous les Etats désignés HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
Zhang, Hong c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | 02 /
Fourie, Henry Louis c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | 03 /
Sunavala, Farhad P. c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | [2021/28] | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/28] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21160109.1 | 31.08.2018 | [2021/28] | Numéro de priorité, date | US201762553637P | 01.09.2017 Format original publié: US 201762553637 P | US201815878318 | 23.01.2018 Format original publié: US201815878318 | [2021/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3848805 | Date: | 14.07.2021 | Langue: | EN | [2021/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2021 | Classification | IPC: | G06F9/50 | [2021/28] | CPC: |
H04L67/10 (EP,US);
H04L41/5041 (US);
G06F9/45558 (US);
G06F9/5072 (EP);
G06F9/547 (US);
H04L41/147 (US);
H04L41/5048 (EP,US);
G06F2009/45562 (US);
G06F2009/45595 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/28] | Titre | Allemand: | WARMSTARTTECHNIK FÜR CLOUD-GEHOSTETE FUNKTIONEN | [2021/28] | Anglais: | WARM START TECHNIQUE FOR CLOUD-HOSTED FUNCTIONS | [2021/28] | Français: | TECHNIQUE DE DÉMARRAGE À CHAUD POUR DES FONCTIONS HÉBERGÉES EN NUAGE | [2021/28] | Procédure dexamen | 02.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/28] | 14.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18804218.8 / EP3475856 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2016188377 (THIMMAPPA MOHAN [US], et al); | [XI]US2017090961 (WAGNER TIMOTHY ALLEN [US], et al); | [X]US2017177860 (SUAREZ ANTHONY JOSEPH [US], et al) |