EP3848180 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'IMPRESSION 3D ROTATIONNELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stratasys Ltd. 1 Holtzman Street Science Park P.O. Box 2496 7612401 Rehovot / IL | [2021/28] | Inventeur(s) | 01 /
Menchik, Guy 42 Asher Street 4355321 RaAnana / IL | 02 /
Carlson, Andrew James 142 17th Avenue N Hopkins, MN 55353 / US | 03 /
Hedlund, Jonathan Bennhard 9778 Pierce Street NE Blaine, MN 55434 / US | 04 /
Campion, Kevin Ready 15400 Highland Heights Drive Minnetonka, MN 55345 / US | 05 /
Simon, Robert Earl 17100 28th Avenue N Plymouth, MN 55447 / US | 06 /
Peterson, Nathaniel Michael 11216 Vera Cruz Ave N. Champlin, MN 55316 / US | 07 /
Beaver, Scott Wayne 969 Fortune Rd. San Marcos, CA 92078 / US | 08 /
Levin, Evgeni 7 Levona Street 7635029 Rehovot / IL | 09 /
Libinson, Alexander 4/14 Goldstein Street 5849519 Holon / IL | 10 /
Bressler, Yoav 22 Refidim Street 6998243 Tel-Aviv / IL | [2021/28] | Mandataire(s) | Bals & Vogel Patentanwälte PartGmbB Konrad-Zuse-Str. 4 44801 Bochum / DE | [2023/19] |
Précédent [2021/28] | Patentanwälte Bals & Vogel Universitätsstrasse 142 44799 Bochum / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21160273.5 | 13.07.2015 | [2021/28] | Numéro de priorité, date | US201462023897P | 13.07.2014 Format original publié: US 201462023897 P | [2021/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3848180 | Date: | 14.07.2021 | Langue: | EN | [2021/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3848180 | Date: | 10.05.2023 | Langue: | EN | [2023/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.2021 | Classification | IPC: | B29C64/112, B29C64/171, B29C64/314, B29C64/393, B29C64/241, B33Y30/00, B41J2/175 | [2021/28] | CPC: |
B29C64/112 (EP,IL,KR,US);
B29C64/171 (EP,IL);
B29C64/20 (IL,KR,US);
B29C64/241 (EP,IL,US);
B29C64/245 (US);
B29C64/314 (EP,IL,US);
B29C64/393 (EP,IL,US);
B33Y10/00 (IL,US);
B33Y30/00 (EP,IL,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/28] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUM 3D-ROTATIONSDRUCK | [2021/28] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR ROTATIONAL 3D PRINTING | [2021/28] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'IMPRESSION 3D ROTATIONNELLE | [2021/28] | Procédure d'examen | 02.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/28] | 13.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2023 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.03.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15821817.2 / EP3166774 | EP19167262.5 / EP3524406 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22217392.4 / EP4177041 | EP22217398.1 / EP4194177 | Opposition(s) | 13.02.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.05.2023 | CZ | 10.05.2023 | DK | 10.05.2023 | EE | 10.05.2023 | ES | 10.05.2023 | FI | 10.05.2023 | HR | 10.05.2023 | IT | 10.05.2023 | LT | 10.05.2023 | LV | 10.05.2023 | MC | 10.05.2023 | NL | 10.05.2023 | PL | 10.05.2023 | RO | 10.05.2023 | RS | 10.05.2023 | SE | 10.05.2023 | SI | 10.05.2023 | SK | 10.05.2023 | SM | 10.05.2023 | IE | 13.07.2023 | LU | 13.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | NO | 10.08.2023 | GR | 11.08.2023 | IS | 10.09.2023 | PT | 11.09.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/27] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
IT | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
LU | 13.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/18] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
LU | 13.07.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/14] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 10.05.2023 | |
PT | 11.09.2023 | Citations: | Recherche | [X]JPS60151056 (KONISHIROKU PHOTO IND); | [Y]US2006127153 (MENCHIK GUY [IL], et al); | [Y]US2008042321 (RUSSELL DAVID [US], et al); | [A]US2009141106 (TAKAGI YUKI [JP]); | [XY]US2013155157 (HARVEY DAVID C [US], et al); | [XP]EP2883708 (RISO KAGAKU CORP [JP]) | par le demandeur | US5768134 | US6259962 | US6569373 | US6658314 | US6850334 | US7183335 | US7209797 | US7225045 | US7291002 | US7300619 | US7364686 | US2008109102 | US7500846 | US7658976 | US7962237 | US8172562 | US2013040091 | US9031680 |