EP4063045 - COMPOSITION D'ALLIAGE À BASE DE NICKEL POUR COMPOSANTS PRÉSENTANT UNE FISSILITÉ RÉDUITE ET DES PROPRIÉTÉS AMÉLIORÉES À HAUTE TEMPÉRATURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 04.08.2023 | Demande réputée retirée | publié le 06.09.2023 [2023/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | Pour tous les Etats désignés VDM Metals International GmbH Kleffstr. 23 58762 Altena / DE | [2022/39] | Inventeur(s) | 01 /
Dörries, Kai 38100 Braunschweig / DE | 02 /
Rösler, Joachim 38116 Braunschweig / DE | 03 /
Haberland, Christoph 44791 Bochum / DE | 04 /
Burow, Juri 44789 Bochum / DE | 05 /
Gehrmann, Bodo 58840 Plettenberg / DE | 06 /
Piegert, Sebastian 03222 Lübbenau / DE | [2022/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21164031.3 | 22.03.2021 | [2022/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4063045 | Date: | 28.09.2022 | Langue: | DE | [2022/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.09.2021 | Classification | IPC: | B22F10/28, B23K15/00, B23K26/342, B33Y70/00, C22C19/05 | [2022/39] | CPC: |
B22F10/28 (EP,KR,US);
C22C19/056 (KR,US);
B22F1/00 (EP);
B22F1/05 (EP,KR);
B22F10/64 (US);
B22F10/66 (US);
B33Y10/00 (KR,US);
B33Y40/20 (US);
B33Y70/00 (EP,KR,US);
B33Y80/00 (US);
C22C1/0433 (EP,KR);
C22C19/055 (EP);
C22F1/10 (KR);
B22F2301/15 (US);
B22F2998/10 (EP,KR,US);
| C-Set: |
B22F2998/10, B22F9/082, B22F10/28, B22F10/64 (EP);
B22F2999/00, B22F10/64, B22F3/15, B22F2003/248 (EP);
B22F2999/00, B22F2009/0824, B22F2201/02, B22F2201/11, B22F2201/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NICKELBASIS-LEGIERUNGSZUSAMMENSETZUNG FÜR BAUTEILE MIT REDUZIERTER RISSNEIGUNG UND OPTIMIERTEN HOCHTEMPERATUREIGENSCHAFTEN | [2022/39] | Anglais: | NICKEL-BASE ALLOY COMPOSITION FOR COMPONENTS WITH REDUCED CRACKING TENDENCY AND OPTIMIZED HIGH-TEMPERATURE PROPERTIES | [2022/39] | Français: | COMPOSITION D'ALLIAGE À BASE DE NICKEL POUR COMPOSANTS PRÉSENTANT UNE FISSILITÉ RÉDUITE ET DES PROPRIÉTÉS AMÉLIORÉES À HAUTE TEMPÉRATURE | [2022/39] | Procédure dexamen | 29.03.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/36] | 21.04.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1842934 (NAT INST FOR MATERIALS SCIENCE [JP]) [A] 1-16 * tables 1,2 *; | [YA]EP1914327 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 1-8,10,16 * table 1 * * claims 1,2,4,5 * [A] 9,11-15; | [A]US2011203707 (MOURER DAVID PAUL [US], et al) [A] 1-16 * table 1 *; | [YA]EP2778241 (NAT INST FOR MATERIALS SCIENCE [JP]) [Y] 1-8,10,16 * paragraphs [0014] , [0015] * * table 1 * * claims 1,9-11 * [A] 9,11-15; | [A]WO2016053489 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-16* tables 1-4 *; | [AD]EP2886225 (ANSALDO ENERGIA IP UK LTD [GB]) [AD] 1-16 * the whole document * | par le demandeur | EP2886225 |