EP3920003 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE POSITIONNEMENT, VÉHICULE DE CONDUITE AUTONOME, DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.10.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Rejet de la demande | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 2/F Baidu Campus No. 10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [N/P] |
Précédent [2021/49] | Pour tous les Etats désignés BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 2/F Baidu Campus No.10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | Inventeur(s) | 01 /
DING, Wendong Haidian Distict, Beijing / CN | 02 /
RUI, Xiaofei Haidian Distict, Beijing / CN | 03 /
WANG, Gang Haidian Distict, Beijing / CN | 04 /
SONG, Shiyu Sunnyvale, CA 94089 / US | [2021/49] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2021/49] | Lam, Alvin, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21164864.7 | 25.03.2021 | [2021/49] | Numéro de priorité, date | CN202010497244 | 02.06.2020 Format original publié: CN202010497244 | [2021/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3920003 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.2021 | Classification | IPC: | G05D1/02, G01C21/16, B60W60/00, G01S17/931, G06T7/00 | [2021/49] | CPC: |
G05D1/0246 (EP,US);
B60W60/001 (EP,KR,US);
G01C21/165 (CN,KR);
B60W30/18072 (KR);
B60W40/02 (KR);
G01C21/1656 (EP);
G01C21/18 (EP,CN,KR);
G01C21/20 (CN,KR);
G01C21/28 (CN,KR);
G05D1/027 (EP);
G05D1/0272 (EP);
G06F18/25 (US);
G06V20/56 (CN,KR,US);
B60W2050/0005 (KR);
B60W2050/002 (EP);
B60W2050/005 (KR);
B60W2420/403 (EP,KR,US);
B60W2420/905 (EP);
B60W2422/70 (US);
B60W2520/28 (EP,KR,US);
B60W2556/25 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POSITIONIERUNGSVERFAHREN UND -EINRICHTUNG, AUTONOM FAHRENDES FAHRZEUG, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM | [2021/49] | Anglais: | POSITIONING METHOD AND APPARATUS, AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE, ELECTRONIC DEVICE AND STORAGE MEDIUM | [2021/49] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE POSITIONNEMENT, VÉHICULE DE CONDUITE AUTONOME, DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2021/49] | Procédure d'examen | 25.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/49] | 19.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.11.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2024 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 10.04.2024 | 15.02.2024 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2024/25] | 15.02.2024 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2024/25] | 10.04.2024 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2024 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US2017124781 (DOUILLARD BERTRAND ROBERT [US], et al) [X] 1,2,9,10,12-15 * paragraphs [0051] - [0054] - [0068] - [0071] - [0075] , [ 104] - [0106]; figures 1,4,22 * [Y] 4-6 [I] 3,7,8,11; | [IY]US2019368879 (ROUMELIOTIS STERGIOS I [US], et al) [I] 1-3,7-15 * paragraphs [0029] - [0046] - [0077] - [0080] - [0094] , [0095] , [0105] - [0109]; figure 2 * [Y] 4-6; | [Y] - USENKO VLADYSLAV ET AL, "Direct visual-inertial odometry with stereo cameras", 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), IEEE, (20160516), doi:10.1109/ICRA.2016.7487335, pages 1885 - 1892, XP032908405 [Y] 4-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICRA.2016.7487335 | [IY] - LIU JINXU ET AL, "Visual-Inertial Odometry Tightly Coupled with Wheel Encoder Adopting Robust Initialization and Online Extrinsic Calibration", 2019 IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS (IROS), IEEE, (20191103), doi:10.1109/IROS40897.2019.8967607, pages 5391 - 5397, XP033695187 [I] 1-3,7-15 * the whole document * [Y] 4-6 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IROS40897.2019.8967607 | [IY] - PENG GANG ET AL, "Robust tightly-coupled pose estimation based on monocular vision, inertia and wheel speed", ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, (20200303), XP081613584 [I] 1-3,7-15 * the whole document * [Y] 4-6 |