Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
01.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
01.04.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
02.04.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
23.03.2022 | Modification par le demandeur | |
18.03.2022 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
18.03.2022 | Requête en examen présentée | publié le 20.04.2022 [2022/16] |
18.03.2022 | Changement - demandeur | publié le 20.04.2022 [2022/16] |
18.03.2022 | Changement - Etats désignés | publié le 20.04.2022 [2022/16] |
13.08.2021 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 15.09.2021 [2021/37] |
19.04.2021 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
17.04.2021 | Changement - mandataire |