EP4079753 - RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES AUX ÉPITOPES MUTÉS D'ORIGINE RAC1 ET RAC2 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.09.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.09.2022 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2023 | Demande réputée retirée | publié le 18.10.2023 [2023/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin / DE | Pour tous les Etats désignés Charité - Universitätsmedizin Berlin Charitéplatz 1 10117 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2022/43] | Pour tous les Etats désignés Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft Robert-Rössle-Strasse 10 13125 Berlin / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Charité - Universitätsmedizin Berlin Charitéplatz 1 10117 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
BLANKENSTEIN, Thomas Berlin / DE | 02 /
WILLIMSKY, Gerald Berlin / DE | [2022/43] | Mandataire(s) | Kuttenkeuler, David SKM-IP PartGmbB Oberanger 45 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/43] | Kuttenkeuler, David Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21169356.9 | 20.04.2021 | [2022/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4079753 | Date: | 26.10.2022 | Langue: | EN | [2022/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.2021 | Classification | IPC: | C07K14/47, A61K35/17, A61P35/00, C07K14/725, C12N5/0783 | [2022/43] | CPC: |
C07K14/7051 (EP);
A61K2239/38 (EP,US);
A61K2239/57 (EP,US);
A61K39/4611 (EP,US);
A61K39/4632 (EP,US);
A61K39/464464 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | T-ZELL-REZEPTOREN SPEZIFISCH FÜR SOWOHL RAC1- ALS AUCH RAC2-ABGELEITETE MUTIERTE EPITOPE | [2022/43] | Anglais: | T-CELL RECEPTORS SPECIFIC FOR BOTH RAC1- AND RAC2-DERIVED MUTATED EPITOPES | [2022/43] | Français: | RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES AUX ÉPITOPES MUTÉS D'ORIGINE RAC1 ET RAC2 | [2022/43] | Procédure dexamen | 27.04.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/42] | 24.05.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/42] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO2014083173 (MAX DELBRÜCK CT FÜR MOLEKULARE MEDIZIN MDC BERLIN BUCH [DE]) | par le demandeur | US5545806 | US5569825 | US5714352 | US2002197266 |