02.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.09.2024 [2024/36] |
26.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2024 [2024/35] |
12.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2024 [2024/33] |
05.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.08.2024 [2024/32] |
31.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.07.2024 [2024/27] |
19.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
10.11.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 13.12.2023 [2023/50] |
06.11.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
06.11.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
06.11.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
18.07.2023 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
07.04.2023 |
Changement - titre allemand |
publié le 10.05.2023 [2023/19] |
07.04.2023 |
Changement - titre anglais |
publié le 10.05.2023 [2023/19] |
07.04.2023 |
Changement - titre français |
publié le 10.05.2023 [2023/19] |
04.04.2023 |
Changement - mandataire |
|
27.03.2023 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.04.2022 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
02.04.2022 |
Requête en examen présentée |
publié le 04.05.2022 [2022/18] |
02.04.2022 |
Changement - Etats désignés |
publié le 04.05.2022 [2022/18] |
25.02.2022 |
Modification par le demandeur |
|
15.10.2021 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 17.11.2021 [2021/46] |
07.05.2021 |
Changement - mandataire |
|