EP3909732 - CENTRE D'USINAGE POUR DÉCOUPER UN OBJET SOUS FORME DE DALLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/46] | CENTRE D'USINAGE DE DÉCOUPE D'OBJETS | ||
[2023/19] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.11.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.07.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PL, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés C.M.S. S.p.A. Via Locatelli, 123 24019 Zogno (BG) / IT | [2021/46] | Inventeur(s) | 01 /
MOTTERLINI, Lorenzo 24030 Palazzago (BG) / IT | [2021/46] | Mandataire(s) | Luppi Intellectual Property S.r.l. Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | [2023/50] |
Précédent [2021/46] | Villanova, Massimo, et al Luppi Intellectual Property Srl Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 21172426.5 | 06.05.2021 | [2021/46] | Numéro de priorité, date | IT20200010936 | 13.05.2020 Format original publié: IT202000010936 | [2021/46] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3909732 | Date: | 17.11.2021 | Langue: | EN | [2021/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3909732 | Date: | 13.12.2023 | Langue: | EN | [2023/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2021 | Classification | IPC: | B26D9/00, B26F3/00, B28D1/00, B28D1/22, B28D1/04 | [2021/46] | CPC: |
B28D1/043 (EP);
B28D7/00 (US);
B28D1/003 (EP);
B28D1/04 (US);
B28D1/22 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] |
Précédent [2021/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BEARBEITUNGSZENTRUM ZUM SCHNEIDEN EINES OBJEKTS IN FORM EINER PLATTE | [2023/19] | Anglais: | MACHINING CENTRE FOR CUTTING AN OBJECT IN THE FORM OF A SLAB | [2023/19] | Français: | CENTRE D'USINAGE POUR DÉCOUPER UN OBJET SOUS FORME DE DALLE | [2023/19] |
Précédent [2021/46] | BEARBEITUNGSZENTRUM ZUM SCHNEIDEN VON GEGENSTÄNDEN | ||
Précédent [2021/46] | MACHINING CENTRE FOR CUTTING OBJECTS | ||
Précédent [2021/46] | CENTRE D'USINAGE DE DÉCOUPE D'OBJETS | Procédure d'examen | 24.02.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/18] | 31.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.2023 | Taxe de délivrance payée | 06.11.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.11.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.12.2023 | CZ | 13.12.2023 | EE | 13.12.2023 | HR | 13.12.2023 | LT | 13.12.2023 | LV | 13.12.2023 | NL | 13.12.2023 | PL | 13.12.2023 | RO | 13.12.2023 | RS | 13.12.2023 | SE | 13.12.2023 | SK | 13.12.2023 | SM | 13.12.2023 | BG | 13.03.2024 | NO | 13.03.2024 | GR | 14.03.2024 | IS | 13.04.2024 | PT | 15.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 13.12.2023 | |
CZ | 13.12.2023 | ||
EE | 13.12.2023 | ||
HR | 13.12.2023 | ||
LT | 13.12.2023 | ||
LV | 13.12.2023 | ||
NL | 13.12.2023 | ||
RO | 13.12.2023 | ||
RS | 13.12.2023 | ||
SE | 13.12.2023 | ||
SM | 13.12.2023 | ||
BG | 13.03.2024 | ||
NO | 13.03.2024 | ||
GR | 14.03.2024 | ||
IS | 13.04.2024 | ||
Précédent [2024/33] | HR | 13.12.2023 | |
LT | 13.12.2023 | ||
LV | 13.12.2023 | ||
NL | 13.12.2023 | ||
RS | 13.12.2023 | ||
SE | 13.12.2023 | ||
SM | 13.12.2023 | ||
BG | 13.03.2024 | ||
NO | 13.03.2024 | ||
GR | 14.03.2024 | ||
IS | 13.04.2024 | ||
Précédent [2024/32] | HR | 13.12.2023 | |
LT | 13.12.2023 | ||
LV | 13.12.2023 | ||
NL | 13.12.2023 | ||
RS | 13.12.2023 | ||
SE | 13.12.2023 | ||
BG | 13.03.2024 | ||
NO | 13.03.2024 | ||
GR | 14.03.2024 | ||
IS | 13.04.2024 | ||
Précédent [2024/27] | HR | 13.12.2023 | |
LT | 13.12.2023 | ||
LV | 13.12.2023 | ||
NL | 13.12.2023 | ||
RS | 13.12.2023 | ||
SE | 13.12.2023 | ||
BG | 13.03.2024 | ||
NO | 13.03.2024 | ||
GR | 14.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 13.12.2023 | |
BG | 13.03.2024 | ||
GR | 14.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 14.03.2024 | Citations: | Recherche | [A]JPS55125417U ; | [A]US2008110311 (STANGHERLIN AMPELIO [IT]); | [A]US2014309784 (TONCELLI DARIO [IT]); | [XA]EP2998088 (BIESSE SPA [IT]); | [XA]CN110834274 (FUJIAN HUALONG MACHINERY CO LTD); | [A]CN111113684 (FOSHAN HUIGU TECH CO LTD) |