EP3934254 - CODAGE ET DÉCODAGE DE CARACTÉRISTIQUES EXTRAITES À UTILISER AVEC DES MACHINES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.11.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2022 | Demande réputée retirée | publié le 28.12.2022 [2022/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2022/01] | Inventeur(s) | 01 /
CRICRI, Francesco Tampere / FI | 02 /
AKSU, Emre Baris Tampere / FI | 03 /
LE, Nam Hai Tampere / FI | 04 /
REZAZADEGAN TAVAKOLI, Hamed Espoo / FI | 05 /
ZHANG, Honglei Tampere / FI | 06 /
HANNUKSELA, Miska Matias Tampere / FI | 07 /
GHAZNAVI YOUVALARI, Ramin Tampere / FI | [2022/01] | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2022/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21179915.0 | 17.06.2021 | [2022/01] | Numéro de priorité, date | FI20200005687 | 29.06.2020 Format original publié: FI 20205687 | [2022/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3934254 | Date: | 05.01.2022 | Langue: | EN | [2022/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.2021 | Classification | IPC: | H04N19/46, G06N3/04, H04N19/85 | [2022/01] | CPC: |
H04N19/46 (EP);
G06N3/045 (EP);
G06N3/084 (EP);
H04N19/85 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KODIERUNG UND DEKODIERUNG VON EXTRAHIERTEN MERKMALEN ZUR VERWENDUNG IN MASCHINEN | [2022/01] | Anglais: | ENCODING AND DECODING OF EXTRACTED FEATURES FOR USE WITH MACHINES | [2022/01] | Français: | CODAGE ET DÉCODAGE DE CARACTÉRISTIQUES EXTRAITES À UTILISER AVEC DES MACHINES | [2022/01] | Procédure dexamen | 06.07.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/52] | 11.08.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/52] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO2018221863 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1,2,10,14 * paragraph [0131] - paragraph [0135] * * paragraphs [0091] - [0099] * * claims 1, 6, 9 * [A] 3-9,12,13; | [XI] - EUNYONG SON (LGE) ET AL, "[VCM] CNN Intermediate feature coding for object detection", no. m54307, (20200627), 131. MPEG MEETING; 20200629 - 20200703; ONLINE; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/131_OnLine/wg11/m54307-v4-m54307.zip m54307.docx, (20200627), XP030288604 [X] 1-3,7,10,14,15 * page 1 * * figure 2 * * pages 5-7, paragraph 2.5 * * figure 6 * [I] 4-6,8,9,11-13 | [A] - ZHUO CHEN ET AL, "[VCM]CNN Feature Map Coding for Cloud-based Visual Analysis", no. m52162, (20200107), 129. MPEG MEETING; 20200113 - 20200117; BRUSSELS; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/129_Brussels/wg11/m52162-v1-CNN_Feature_Map_Coding_for_Cloud_based_Visual_Analysis.zip CNN_Feature_Map_Coding_for_Cloud_based_Visual_Analysis.doc, (20200107), XP030224773 [A] 1-15 * page 5; figure 5 * | [A] - KIRCHHOFFER (FRAUNHOFER) H ET AL, "[NNR] CE4: Results on parameter optimization for DeepCABAC (method 18) and local scaling adaptation (method 19)", no. m54395, (20200622), 131. MPEG MEETING; 20200629 - 20200703; ONLINE; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/131_OnLine/wg11/m54395-v1-m54395_HHI_CE4_Method_18_19.zip m54395_HHI_CE4_Method_18_19/m54395_HHI_CE4_Method_18_19.docx, (20200622), XP030288747 [A] 1-15 * pages 1, 2 * |