EP3944326 - DISPOSITIF DE MÉMOIRE NON VOLATILE VERTICAL COMPRENANT UNE CHAÎNE DE CELLULES DE MÉMOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.01.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2022/04] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Jinhong 16678 Gyeonggi-do / KR | 02 /
KIM, Seyun 16678 Gyeonggi-do / KR | 03 /
CHO, Youngjin 16678 Gyeonggi-do / KR | [2022/04] | Mandataire(s) | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2022/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21180142.8 | 17.06.2021 | [2022/04] | Numéro de priorité, date | KR20200089858 | 20.07.2020 Format original publié: KR 20200089858 | [2022/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3944326 | Date: | 26.01.2022 | Langue: | EN | [2022/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3944326 | Date: | 12.07.2023 | Langue: | EN | [2023/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2021 | Classification | IPC: | H10B80/00, G11C13/00, H10B63/00 | [2023/07] | CPC: |
G11C13/0007 (EP,US);
H10B63/30 (KR);
H10B43/35 (CN);
H10B63/84 (EP,US);
G11C11/5685 (US);
G11C13/0026 (US);
G11C13/003 (EP);
G11C13/0069 (EP,US);
H01L27/0688 (KR);
H10B43/20 (CN);
H10B63/34 (EP,US);
H10N70/20 (KR);
H10N70/24 (EP);
H10N70/25 (EP);
H10N70/826 (US);
H10N70/8265 (EP);
H10N70/881 (KR);
H10N70/883 (EP);
H10N70/8833 (EP,US);
H10N70/8836 (US);
G11C13/004 (EP);
G11C13/0097 (EP);
G11C2213/50 (EP);
G11C2213/79 (EP);
G11C2213/82 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/04] | H01L27/24, G11C13/00, H01L45/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] |
Précédent [2022/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERTIKALE NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERVORRICHTUNG MIT SPEICHERZELLENKETTE | [2022/04] | Anglais: | VERTICAL NONVOLATILE MEMORY DEVICE INCLUDING MEMORY CELL STRING | [2022/04] | Français: | DISPOSITIF DE MÉMOIRE NON VOLATILE VERTICAL COMPRENANT UNE CHAÎNE DE CELLULES DE MÉMOIRE | [2022/04] | Procédure d'examen | 31.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/18] | 31.03.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 13.01.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 23.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.07.2023 | CZ | 12.07.2023 | DK | 12.07.2023 | EE | 12.07.2023 | ES | 12.07.2023 | FI | 12.07.2023 | HR | 12.07.2023 | IT | 12.07.2023 | LT | 12.07.2023 | LV | 12.07.2023 | NL | 12.07.2023 | PL | 12.07.2023 | RO | 12.07.2023 | RS | 12.07.2023 | SE | 12.07.2023 | SI | 12.07.2023 | SK | 12.07.2023 | SM | 12.07.2023 | NO | 12.10.2023 | GR | 13.10.2023 | IS | 12.11.2023 | PT | 13.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/27] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
EE | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
IT | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
EE | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 12.07.2023 | |
NL | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 12.07.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2012074368 (SASAGO YOSHITAKA [JP], et al); | [A]US2013328005 (SHIN YOOCHEOL [KR], et al); | [A]US2017373086 (PANG LIANG [US], et al); | [A]US2020058859 (WANG CHAO-HUNG [TW], et al) |