EP3940787 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.11.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.07.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 17113 / KR | [2022/03] | Inventeur(s) | 01 /
Cho, Youngjin 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Na, Jisu 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Moon, Joongsoo 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Shin, Juncheol 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 05 /
Jeon, Byeongguk 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | [2022/03] | Mandataire(s) | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [2022/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21185480.7 | 14.07.2021 | [2022/03] | Numéro de priorité, date | KR20200089155 | 17.07.2020 Format original publié: KR 20200089155 | [2022/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3940787 | Date: | 19.01.2022 | Langue: | EN | [2022/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.12.2021 | Classification | IPC: | H01L27/32 | [2022/03] | CPC: |
H10K59/124 (EP,KR,US);
G09F9/301 (CN);
H10K59/122 (EP,US);
H10K59/131 (EP,KR,US);
H10K59/40 (US);
H10K59/8731 (EP,CN,KR);
G06F3/0412 (US);
G06F3/0446 (US);
H10K2102/341 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/34] |
Précédent [2022/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG | [2022/03] | Anglais: | DISPLAY DEVICE | [2022/03] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2022/03] | Procédure dexamen | 19.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/34] | 19.07.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2017331058 (SEO TAEAN [KR], et al) [Y] 4,8,9 * figure 3 * * paragraph [0064] * * paragraph [0080] *; | [Y]US2019019966 (JIANG WENXIN [CN], et al) [Y] 5-7,12-17 * figure 3 * * paragraph [0115] - paragraph [0117] *; | [XY]US2019229175 (LHEE ZAIL [KR], et al) [X] 1 * figures 2, 10, 11 * * paragraph [0059] - paragraph [0060] * * paragraph [0073] * * paragraph [0078] - paragraph [0081] * * paragraph [0115] * * paragraph [0119] * [Y] 5-9,13-17; | [XYI]EP3644369 (SAMSUNG DISPLAY CO LTD [KR]) [X] 1,2,10 * figure 2 * * paragraph [0040] * * paragraph [0056] * * paragraph [0066] * * paragraph [0070] - paragraph [0071] * * paragraph [0079] - paragraph [0080] * * paragraph [0087] - paragraph [0088] * * paragraph [0094] * [Y] 4,7,12 [I] 3,11; | [Y]US2020185647 (LEE JUHEE [KR], et al) [Y] 14-17 * figure 5 * * paragraph [0147] - paragraph [0148] * * paragraph [0145] * * paragraph [0057] ** paragraph [0106] * |