EP3961942 - CARACTÉRISATION DE RADIO DE TERMINAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hughes Network Systems, LLC 11717 Exploration Lane Germantown, MD 20876 / US | [2022/09] | Inventeur(s) | 01 /
Regunathan, Murali Wahington, DC / US | 02 /
Ricker, Douglas Frederick, MD / US | [2022/09] | Mandataire(s) | Suddaby, Mark Edward Novagraaf UK 1st Floor 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS / GB | [N/P] |
Précédent [2023/19] | Suddaby, Mark Edward Novagraaf UK 3rd Floor 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS / GB | ||
Précédent [2022/09] | Jensen, Anders Damgaard Novagraaf UK 3rd Floor 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21193380.9 | 26.08.2021 | [2022/09] | Numéro de priorité, date | US202017004736 | 27.08.2020 Format original publié: US202017004736 | [2022/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3961942 | Date: | 02.03.2022 | Langue: | EN | [2022/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3961942 | Date: | 10.05.2023 | Langue: | EN | [2023/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.01.2022 | Classification | IPC: | H04B17/13, H04W52/52 | [2022/09] | CPC: |
H04B17/13 (EP);
H04L1/0035 (US);
H04L1/0003 (US);
H04L1/0009 (US);
H04L1/0015 (EP);
H04L1/0016 (US);
H04L1/0026 (EP);
H04L1/0042 (US);
H04L1/0043 (US);
H04W52/52 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] |
Précédent [2022/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FUNKENDGERÄTECHARAKTERISIERUNG | [2022/09] | Anglais: | TERMINAL RADIO CHARACTERIZATION | [2022/09] | Français: | CARACTÉRISATION DE RADIO DE TERMINAL | [2022/09] | Procédure d'examen | 27.08.2021 | Requête en examen déposée [2022/09] | 24.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2023 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.03.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.02.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.05.2023 | CZ | 10.05.2023 | DK | 10.05.2023 | EE | 10.05.2023 | ES | 10.05.2023 | FI | 10.05.2023 | HR | 10.05.2023 | IT | 10.05.2023 | LT | 10.05.2023 | LV | 10.05.2023 | MC | 10.05.2023 | NL | 10.05.2023 | PL | 10.05.2023 | RO | 10.05.2023 | RS | 10.05.2023 | SE | 10.05.2023 | SI | 10.05.2023 | SK | 10.05.2023 | SM | 10.05.2023 | NO | 10.08.2023 | GR | 11.08.2023 | IE | 26.08.2023 | LU | 26.08.2023 | BE | 31.08.2023 | FR | 31.08.2023 | IS | 10.09.2023 | PT | 11.09.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
IT | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IE | 26.08.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
FR | 31.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
IT | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IE | 26.08.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/27] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
IT | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
LU | 26.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/16] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 10.05.2023 | |
PT | 11.09.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2013052964 (HUSTED PAUL J [US]) [A] 1-15* abstract *; | [A]US8565343 (HUSTED PAUL J [US], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [I]US2014269955 (BECKER NEAL [US]) [I] 1-15 * paragraph [0022] - paragraph [0027] * * paragraph [0028] - paragraph [0030] * * paragraph [0032] - paragraph [0036] * |