EP4145049 - PORTE DE FOUR ET SON PROCÉDÉ DE NETTOYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.02.2023 | Dernier événement Tooltip | 12.01.2024 | Demande réputée retirée | publié le 14.02.2024 [2024/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2023/10] | Inventeur(s) | 01 /
KAHYAOGLU, Mert 45030 Manisa / TR | 02 /
KAHYAOGLU, Merve 45030 Manisa / TR | [2023/10] | Mandataire(s) | Kehl, Ascherl, Liebhoff & Ettmayr Patentanwälte Partnerschaft mbB Emil-Riedel-Straße 18 80538 München / DE | [2023/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21195307.0 | 07.09.2021 | [2023/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4145049 | Date: | 08.03.2023 | Langue: | EN | [2023/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2022 | Classification | IPC: | F24C15/04, B08B1/00 | [2023/10] | CPC: |
F24C15/04 (EP);
B08B1/165 (EP);
B08B1/30 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OFENTÜR UND VERFAHREN ZU DEREN REINIGUNG | [2023/10] | Anglais: | OVEN DOOR AND METHOD OF CLEANING THE SAME | [2023/10] | Français: | PORTE DE FOUR ET SON PROCÉDÉ DE NETTOYAGE | [2023/10] | Procédure dexamen | 09.09.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/07] | 29.09.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/07] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3643647 (LARKIN ROBERT B) [A] 1-15 * column 2, line 45 - line 73; figure - *; | [A]US4041930 (KATONA JOSEPH W) [A] 1,6* figure - *; | [Y]JPS62217022 (SHARP KK) [Y] 1-15 * the whole document *; | [Y]DE10103949 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [Y] 1-8,10-15 * paragraphs [0017] - [0018] - [0021]; figure - *; | [Y]CN109371813 (WEN LIQIN) [Y] 9 * figure - *; | [Y]CN111305134 (WANG JUNMING) [Y] 9 * figure - *; | [Y]CN112674631 (WANG LI) [Y] 9 * figure - * | par le demandeur | US2013055516 |