EP4151983 - IMPACTEUR DE PARTICULES INERTIEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.04.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.02.2023 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Saxocon A/S Bredevej 2D 2830 Virum / DK | [2023/12] | Inventeur(s) | 01 /
KLING, Kirsten Inga 2970 Hoersholm / DK | 02 /
FRIIS-MIKKELSEN 2830 Virum / DK | [2024/34] |
Précédent [2023/12] | 01 /
KLING, Kirsten Inga 2970 Hoersholm / DK | ||
02 /
FRIIS-MIKKELSEn 2830 Virum / DK | Mandataire(s) | WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB Kaiser-Friedrich-Ring 98 65185 Wiesbaden / DE | [2023/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21198077.6 | 21.09.2021 | [2023/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4151983 | Date: | 22.03.2023 | Langue: | EN | [2023/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.03.2022 | Classification | IPC: | G01N15/02, G01N15/14, B01D45/08, G01N1/22, // G01N15/00 | [2023/12] | CPC: |
G01N15/0255 (EP);
G01N1/2208 (EP);
G01N15/0205 (EP);
G01N15/1433 (EP);
B01D45/08 (EP);
G01N2001/2223 (EP);
G01N2015/0026 (EP);
G01N2015/0038 (EP);
G01N2015/0046 (EP);
G01N2015/0261 (EP);
G01N2015/0288 (EP);
G01N2015/1493 (EP);
G01N2015/1497 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/41] |
Précédent [2023/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRÄGHEITSPARTIKELIMPAKTOR | [2023/12] | Anglais: | INERTIAL PARTICLE IMPACTOR | [2023/12] | Français: | IMPACTEUR DE PARTICULES INERTIEL | [2023/12] | Procédure d'examen | 30.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.09.2023 | Requête en examen déposée [2023/41] | 07.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 16.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4590792 (CHIANG WILLIAM W [US]); | [Y]WO9926464 (PACIFIC SIERRA RESEARCH CORP [US], et al); | [Y]US9885640 (KETCHAM CLIFF [US], et al) | par le demandeur | EP3403065 |