EP3954431 - FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/07] | FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE OU D'UN ÉLÉMENT SIMILAIRE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE | ||
[2022/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH Fuerstenweg 77 6020 Innsbruck / AT | [2022/07] | Inventeur(s) | 01 /
ZIMMERLING, Martin 6082 Patsch / AT | [2022/07] | Mandataire(s) | Lucke, Andreas Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2022/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21200900.5 | 07.03.2018 | [2022/07] | Numéro de priorité, date | US201715452819 | 08.03.2017 Format original publié: US201715452819 | [2022/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3954431 | Date: | 16.02.2022 | Langue: | EN | [2022/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3954431 | Date: | 14.12.2022 | Langue: | EN | [2022/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2022 | Classification | IPC: | A61N1/36, A61N1/372, H04R25/00 | [2022/07] | CPC: |
A61N1/36038 (EP,US);
A61N1/05 (US);
A61N1/0541 (US);
A61N1/36036 (US);
A61N1/37211 (US);
A61N1/37223 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] |
Précédent [2022/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN IN EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL | [2022/35] | Anglais: | FIXATION OF A REMOVABLE MAGNET IN AN ELASTIC IMPLANT MATERIAL | [2022/35] | Français: | FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE | [2022/35] |
Précédent [2022/07] | BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN ODER EINES ÄHNLICHEN ELEMENTS BEI EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL | ||
Précédent [2022/07] | FIXATION OF A REMOVABLE MAGNET OR A SIMILAR ELEMENT IN AN ELASTIC IMPLANT MATERIAL | ||
Précédent [2022/07] | FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE OU D'UN ÉLÉMENT SIMILAIRE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE | Procédure d'examen | 21.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 21.07.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18763227.8 / EP3592311 | Opposition(s) | 15.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 14.12.2022 | AT | 14.12.2022 | CZ | 14.12.2022 | DK | 14.12.2022 | EE | 14.12.2022 | ES | 14.12.2022 | FI | 14.12.2022 | HR | 14.12.2022 | IT | 14.12.2022 | LT | 14.12.2022 | LV | 14.12.2022 | MC | 14.12.2022 | NL | 14.12.2022 | PL | 14.12.2022 | RO | 14.12.2022 | RS | 14.12.2022 | SE | 14.12.2022 | SI | 14.12.2022 | SK | 14.12.2022 | SM | 14.12.2022 | IE | 07.03.2023 | LU | 07.03.2023 | NO | 14.03.2023 | GR | 15.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | IS | 14.04.2023 | PT | 14.04.2023 | [2024/27] |
Précédent [2024/12] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
BE | 31.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2024/02] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 14.12.2022 | |
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 14.12.2022 | |
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 14.12.2022 | |
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/25] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 14.12.2022 | |
NO | 14.03.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2008009920 (GIBSON PETER [AU], et al); | [A]US8340774 (HOCHMAIR ERWIN S [AT], et al); | [A]US2015025613 (NYBERG II DAVID ANDRE [US], et al); | [A]US9352149 (THENUWARA CHULADATTA [US], et al) | par le demandeur | US7566296 | US2011264172 |