02.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.09.2024 [2024/36] |
20.06.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.07.2024 [2024/30] |
07.06.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.07.2024 [2024/28] |
31.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.07.2024 [2024/27] |
31.05.2024 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 03.07.2024 [2024/27] |
03.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.06.2024 [2024/23] |
27.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
16.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2024 [2024/12] |
09.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2024 [2024/10] |
26.01.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.02.2024 [2024/09] |
19.01.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.02.2024 [2024/08] |
29.12.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.01.2024 [2024/05] |
23.06.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 26.07.2023 [2023/30] |
19.06.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
16.06.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
16.06.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
02.03.2023 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
06.01.2023 |
Changement - classification |
publié le 08.02.2023 [2023/06] |
06.01.2023 |
Changement - classification |
publié le 08.02.2023 [2023/06] |
08.11.2022 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
08.11.2022 |
Modification par le demandeur |
|
27.05.2022 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
27.05.2022 |
Requête en examen présentée |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
06.10.2021 |
Changement - mandataire |
|