EP3988387 - SIÈGE RABATTABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.04.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.03.2022 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daechang Seat Co., Ltd.-Dongtan (Banggyo-dong) 6, Dongtansandan 10-gil Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487 / KR | [2022/17] | Inventeur(s) | 01 /
SHIN, Jae Kwang 18145 Gyeonggi-do / KR | 02 /
LEE, Myung Soo 18120 Gyeonggi-do / KR | 03 /
CHO, Chan Ki 25305 Gangwon-do / KR | [2022/17] | Mandataire(s) | Zimmermann, Tankred Klaus Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2022/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21202108.3 | 12.10.2021 | [2022/17] | Numéro de priorité, date | KR20200136891 | 21.10.2020 Format original publié: KR 20200136891 | [2022/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3988387 | Date: | 27.04.2022 | Langue: | EN | [2022/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3988387 | Date: | 04.10.2023 | Langue: | EN | [2023/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2022 | Classification | IPC: | B60N2/30 | [2022/17] | CPC: |
B60N2/3047 (EP,US);
B60N2/3009 (CN);
B60N2/3011 (US);
B60N2/3045 (CN);
B60N2/305 (US);
B60N2/366 (US);
B60N2/68 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/17] | Titre | Allemand: | KLAPPBARER SITZ | [2022/17] | Anglais: | FOLDING SEAT | [2022/17] | Français: | SIÈGE RABATTABLE | [2022/17] | Procédure d'examen | 12.10.2021 | Requête en examen déposée [2022/17] | 27.10.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 04.10.2023 | ES | 04.10.2023 | HR | 04.10.2023 | MC | 04.10.2023 | PL | 04.10.2023 | RO | 04.10.2023 | RS | 04.10.2023 | SK | 04.10.2023 | SM | 04.10.2023 | NO | 04.01.2024 | GR | 05.01.2024 | IS | 04.02.2024 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | CZ | 04.10.2023 | |
ES | 04.10.2023 | ||
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RO | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SK | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Précédent [2024/35] | CZ | 04.10.2023 | |
ES | 04.10.2023 | ||
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RO | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Précédent [2024/33] | ES | 04.10.2023 | |
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Précédent [2024/27] | ES | 04.10.2023 | |
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 05.01.2024 | |
IS | 04.02.2024 | Citations: | Recherche | [Y]US2004032155 (YAMADA TAKUROU [JP], et al) [Y] 1 * abstract * * figures 1,3 *; | [Y]EP3473543 (AMI IND INC [US]) [Y] 1 * abstract * * paragraph [0006] ** figures 2b, 3a * | par le demandeur | KR100794038B | KR101643888B |