EP4181253 - BLOC-PILE À COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.11.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.04.2023 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Greengt SA EPFL Innovation Park/Bâtiment A 1015 Lausanne / CH | [2023/20] | Inventeur(s) | 01 /
MOUREAU, Eric 74500 EVIAN-LES-BAINS / FR | [2023/20] | Mandataire(s) | Micheli & Cie SA Rue de Genève 122 Case Postale 61 1226 Genève-Thônex / CH | [2023/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21207928.9 | 12.11.2021 | [2023/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4181253 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | FR | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.05.2022 | Classification | IPC: | H01M8/2465, B60K1/00, H01M8/2475, H01M8/248, H01M8/249, // H01M8/10 | [2023/20] | CPC: |
H01M8/2475 (EP);
H01M8/249 (EP,US);
B60K1/00 (EP);
B60K1/04 (EP);
H01M8/2404 (US);
H01M8/2457 (US);
H01M8/2465 (EP);
H01M8/248 (EP,US);
H01M2008/1095 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/49] |
Précédent [2023/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BRENNSTOFFZELLENBLOCK | [2023/20] | Anglais: | FUEL CELL POWER PACK | [2023/20] | Français: | BLOC-PILE À COMBUSTIBLE | [2023/20] | Procédure d'examen | 31.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.10.2023 | Requête en examen déposée [2023/49] | 31.10.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]JP2013152878 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1 * paragraph [0041]; figures 2,3 * [A] 5,7,9 [Y] 6,8; | [XY]US2016121752 (TAKEYAMA MAKOTO [JP]) [X] 1,2 * paragraphs [0020] - [0025] - [0027]; figures 3,4 * [Y] 3,4,6,8; | [Y]DE102018208673 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [Y] 6,8* paragraphs [0038] - [0049]; figure 3 *; | [Y]CN113571751 (WEISHI ENERGY TECH CO LTD) [Y] 3,4 * figures 1,5 * | par le demandeur | EP2210757 |