EP4039945 - JOINT HYBRIDE À DOUBLE ROTOR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.02.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 28.08.2024 [2024/35] | 26.07.2024 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RTX Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2023/44] |
Précédent [2022/32] | Pour tous les Etats désignés Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Inventeur(s) | 01 /
BEINOR, Michael A. Vernon, 06066 / US | 02 /
CASTALDO, Timothy J. Wethersfield, 06109 / US | 03 /
VALVA, Christopher M. Manchester, 06040 / US | 04 /
SHUAIB, Nasr A. Watertown, 02472 / US | 05 /
PANTON, Mitchell D. West Hartford, 06119 / US | [2022/32] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21210755.1 | 26.11.2021 | [2022/32] | Numéro de priorité, date | US202117168768 | 05.02.2021 Format original publié: US202117168768 | [2022/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4039945 | Date: | 10.08.2022 | Langue: | EN | [2022/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4039945 | Date: | 28.08.2024 | Langue: | EN | [2024/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2022 | Classification | IPC: | F01D25/18, F16J15/44 | [2022/32] | CPC: |
F01D25/183 (EP,US);
F02C7/28 (US);
F02C7/06 (US);
F16J15/442 (EP);
F05D2220/323 (US);
F05D2240/55 (EP,US);
F05D2260/232 (US);
F05D2260/98 (US);
F05D2300/224 (EP);
Y02T50/60 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/12] |
Précédent [2022/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | HYBRIDE DICHTUNG MIT DOPPELTEM LÄUFER | [2022/32] | Anglais: | HYBRID SEAL DUAL RUNNER | [2022/32] | Français: | JOINT HYBRIDE À DOUBLE ROTOR | [2022/32] | Procédure d'examen | 10.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/12] | 10.02.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 22.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24190430.9 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAYI]US5813830 (SMITH JOSEPH C [US], et al); | [XYI]US2001047651 (FUKUTANI MASAYUKI [JP]); | [Y]US2007085278 (DAVIS TODD [US], et al); | [Y]US2015069712 (GARRISON GLENN M [US]); | [Y]US10502094 (SHUAIB NASR A [US], et al) | par le demandeur | US10502094 |