EP4054201 - SYSTÈMES DE CODAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.02.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.03.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/23] |
Précédent [2022/46] | Pour tous les Etats désignés Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / NL | ||
Précédent [2022/36] | Pour tous les Etats désignés Dolby International AB Mr. Treublaan 7 1097 DP Amsterdam / NL | Inventeur(s) | 01 /
ZHU, Lihua Beijing 100085 / CN | 02 /
LUO, Jiancong Plainsboro, NJ 08536 / US | 03 /
YIN, Peng Ithaca, NY 14850 / US | 04 /
YANG, Jiheng Beijing 100085 / CN | [2022/36] | Mandataire(s) | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/23] |
Précédent [2022/36] | Dolby International AB Patent Group Europe Mr Treublaan 7 1097 DP Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 21214034.7 | 07.04.2008 | [2022/36] | Numéro de priorité, date | US20070923993P | 18.04.2007 Format original publié: US 923993 P | US20070824006 | 28.06.2007 Format original publié: US 824006 | [2022/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4054201 | Date: | 07.09.2022 | Langue: | EN | [2022/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4054201 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | EN | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2022 | Classification | IPC: | H04N21/434 | [2022/36] | CPC: |
H04N21/434 (EP,BR,US);
H04N21/234327 (EP,BR,US);
H04N19/70 (KR);
H04N19/30 (KR);
H04N19/50 (KR);
H04N21/234 (KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2023/14] |
Précédent [2022/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | KODIERUNGSSYSTEME | [2022/36] | Anglais: | CODING SYSTEMS | [2022/36] | Français: | SYSTÈMES DE CODAGE | [2022/36] | Procédure d'examen | 02.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/14] | 02.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08742644.1 / EP2147555 | EP12165846.2 / EP2528340 | EP17166196.0 / EP3264780 | EP20162659.5 / EP3700221 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 13.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 02.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 20.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 18.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 17 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |