EP4190692 - AGENCEMENTS DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.02.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAE SYSTEMS plc 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD / GB | [2023/23] | Mandataire(s) | BAE SYSTEMS plc Group IP Department Warwick House P.O. Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | [2023/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21275176.2 | 02.12.2021 | [2023/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4190692 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | EN | [2023/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.05.2022 | Classification | IPC: | B64C13/28 | [2023/23] | CPC: |
B64C13/28 (EP);
B64C13/341 (EP);
B64C13/505 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/23] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANTRIEBSANORDNUNGEN | [2023/23] | Anglais: | DRIVE ARRANGEMENTS | [2023/23] | Français: | AGENCEMENTS DE COMMANDE | [2023/23] | Procédure dexamen | 15.06.2023 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) {1} | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2003080246 (KOIZUMI TAKASHI [JP], et al) [X] 1,6 * figure - * [Y] 2; | [XY]EP1524188 (PARKER HANNIFIN CORP [US]) [X] 1,4,6 * paragraph [0011]; figure -; compounds 106,108 * [Y] 2; | [Y]CA2529534 (BOEING CO [US]) [Y] 2* page 8, lines 4-10 *; | [X]US2011048147 (KEECH NANCY KAY [US], et al) [X] 1,4,5,15 * paragraphs [0036] , [0055]; compounds 62a,62b,68,110 *; | [XY]WO2014041143 (SAGEM DEFENSE SECURITE [FR]) [X] 1,3,6,7 * page 1, lines 19-26; figures 1,6a,6b,7; compound 3 * [Y] 2; | [XY]US2015184700 (BALSIGER DERICK [US]) [X] 1,9,10 * paragraphs [0003] , [0020]; figure - * [Y] 2; | [XYI]RU2740466 (AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKIJ NAUCHNO PROIZVODSTVENNYJ KOMPLEKS AVIONIKA IMENI O V USPENSKOGO [RU]) [X] 1,2,4,15 * paragraph [0013]; compounds 18,25 * [Y] 2 [I] 3 |