EP4174144 - COMPOSITION SOLIDE DE MARQUAGE À BASE D'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.01.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 31.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 08.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 10.04.2024 [2024/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Société BIC 12-22, boulevard Victor Hugo 92110 Clichy / FR | [2023/18] | Inventeur(s) | 01 /
CONCEDIEU, Damien 92110 CLICHY / FR | [2023/18] | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2023/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21306524.6 | 29.10.2021 | [2023/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4174144 | Date: | 03.05.2023 | Langue: | EN | [2023/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4174144 | Date: | 10.04.2024 | Langue: | EN | [2024/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2022 | Classification | IPC: | C09D11/16, C09D13/00 | [2023/18] | CPC: |
C09D11/16 (EP);
C09D13/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] |
Précédent [2023/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | WASSERBASIERTE FESTE MARKIERUNGSZUSAMMENSETZUNG | [2023/18] | Anglais: | WATER-BASED SOLID MARKING COMPOSITION | [2023/18] | Français: | COMPOSITION SOLIDE DE MARQUAGE À BASE D'EAU | [2023/18] | Procédure d'examen | 31.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.08.2023 | Requête en examen déposée [2023/40] | 31.08.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 29.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0513498 (BUNCHO CORP [JP], et al) [A] 1-15 * example - *; | [A]US5460647 (SNEDEKER COLIN M [US], et al) [A] 1-15* example - *; | [AD]EP0742273 (BUNCHO CORP [JP], et al) [AD] 1-15 * example - *; | [A]US2007204760 (SEKI KOJI [JP], et al) [A] 1-15 * example - *; | [A]JP2009286860 (BUNCHO CORP, et al) [A] 1-15 * example - * | par le demandeur | US5725642 | EP1342761 |