EP4138283 - MODULE D'AIMANT PERMANENT POUR MACHINE À AIMANT PERMANENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.08.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 20.01.2023 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Borupvej 16 7330 Brande / DK | [2023/31] |
Précédent [2023/08] | Pour tous les Etats désignés Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology S.L. Avenida de la Innovación 9-11 31621 Sarriguren (Navarra) / ES | Inventeur(s) | 01 /
DEMISSIE, Edom S10 1QD Sheffield / GB | 02 /
AZAR, Ziad S10 4ED Sheffield / GB | [2023/18] | Mandataire(s) | Siemens Patent Attorneys Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2023/08] | SGRE-Association Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG Schlierseestraße 28 81539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21382771.0 | 20.08.2021 | [2023/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4138283 | Date: | 22.02.2023 | Langue: | EN | [2023/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.2022 | Classification | IPC: | H02K15/03, H02K1/278, H02K1/2791, H02K1/02 | [2023/08] | CPC: |
H02K15/03 (EP,US);
H02K15/14 (US);
H02K1/02 (EP);
H02K1/2791 (EP);
H02K2213/03 (EP);
Y02E10/72 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/39] |
Précédent [2023/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PERMANENTMAGNETMODUL FÜR EINE PERMANENTMAGNETMASCHINE | [2023/08] | Anglais: | PERMANENT MAGNET MODULE FOR A PERMANENT MAGNET MACHINE | [2023/08] | Français: | MODULE D'AIMANT PERMANENT POUR MACHINE À AIMANT PERMANENT | [2023/08] | Procédure d'examen | 01.03.2023 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) {1} | 28.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.08.2023 | Requête en examen déposée [2023/39] | 22.08.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande a été rejetée pour défaut de désignation de l'inventeur | 28.03.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 28.03.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.04.2023 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]JPH09121485 (HITACHI METALS LTD) [X] 1,4,7-10 * figures 1, 7, 8, 10 * * paragraph [0016] - paragraph [0019] * [A] 11,12 [I] 2,3,5,6; | [A]EP2555381 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-12 * figure 3 *; | [A]WO2014151496 (NORTHERN POWER SYSTEMS INC [US]) [A] 1-12 * figures 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B * * paragraph [0030] * * abstract *; | [A]EP3748813 (SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AS [DK]) [A] 1-12* figures 2-4 * |