EP4110156 - SYSTÈME COMPRENANT UN LAVE-VAISSELLE, ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN LAVE-VAISSELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2023/01] | Inventeur(s) | 01 /
TERRÁDEZ ALEMANY, Maria Auenstraße 52 80469 München / DE | 02 /
TUTAL, Berkay Ogulcan Oskar-Maria-Graf-Ring 37 81737 München / DE | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21704761.2 | 10.02.2021 | [2023/01] | WO2021EP53141 | Numéro de priorité, date | DE202010202502 | 27.02.2020 Format original publié: DE102020202502 | [2023/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021170404 | Date: | 02.09.2021 | Langue: | DE | [2021/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4110156 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.2021 | Classification | IPC: | A47L15/42, A47L15/00 | [2023/01] | CPC: |
A47L15/4295 (EP,US);
A47L15/0021 (EP,US);
A47L15/4293 (US);
A47L15/46 (US);
A47L2401/04 (EP,US);
A47L2501/26 (US);
G06V20/50 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] | Titre | Allemand: | SYSTEM MIT EINER GESCHIRRSPÜLMASCHINE UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER GESCHIRRSPÜLMASCHINE | [2023/01] | Anglais: | SYSTEM COMPRISING A DISHWASHER, AND METHOD FOR OPERATING A DISHWASHER | [2023/01] | Français: | SYSTÈME COMPRENANT UN LAVE-VAISSELLE, ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN LAVE-VAISSELLE | [2023/01] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.09.2022 | Requête en examen déposée [2023/01] | 27.09.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.10.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2006015934 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE], et al) [A] 1-14* the whole document *; | [XDA]US2018214001 (WÖBKEMEIER MARTINA [DE]) [XD] 1-4,8-14 * the whole document * [A] 5-7; | [XA]DE102017118023 (VORWERK CO INTERHOLDING [DE]) [X] 1-9,13,14 * the whole document * [A] 10-12; | [A]DE102019108395 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-14 * the whole document * | par le demandeur | DE10048081 | US2012060875 | DE102011087227 | DE102012223243 | US2018214001 |