EP4107292 - AMORCES D'AMPLIFICATION ISOTHERMIQUE À MÉDIATION PAR BOUCLE POUR LA DÉTECTION DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.11.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 23.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neogen Food Safety US HoldCo Corporation 620 Lesher Place Lansing MI 48912 / US | [2023/46] |
Précédent [2023/44] | Pour tous les Etats désignés Garden US Holdco Corporation 620 Lesher Place Lansing MI 48912 / US | ||
Précédent [2022/52] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
BONILLA, Tonya D. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
PERCY, Neil 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
BARNES, Christina A. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2022/52] | Mandataire(s) | Mathys & Squire Theatinerstraße 7 80333 München / DE | [2022/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21707031.7 | 16.02.2021 | [2022/52] | WO2021IB51293 | Numéro de priorité, date | US202062977586P | 17.02.2020 Format original publié: US 202062977586 P | [2022/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021165828 | Date: | 26.08.2021 | Langue: | EN | [2021/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4107292 | Date: | 28.12.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.08.2021 | Classification | IPC: | C12Q1/689 | [2022/52] | CPC: |
C12Q1/689 (EP,US);
Y02A50/30 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/52] | Titre | Allemand: | SCHLEIFENVERMITTELTE ISOTHERME AMPLIFIKATIONSPRIMER FÜR DIE DETEKTION VON VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS UND DEREN VERWENDUNGEN | [2022/52] | Anglais: | LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION PRIMERS FOR VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS DETECTION AND USES THEREOF | [2022/52] | Français: | AMORCES D'AMPLIFICATION ISOTHERMIQUE À MÉDIATION PAR BOUCLE POUR LA DÉTECTION DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ET LEURS UTILISATIONS | [2022/52] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 09.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/52] | 09.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.04.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO0177384 (EPIGENOMICS AG [DE], et al) [X] 1,2,4 * claim 1 *; | [X]WO0244370 (KIM JIN WOO [KR]) [X] 1,18,20 * example 1 *; | [I]CN110684825 (UNIV NANKAI) [I] 1-22 * page 6; table 2 *; | [ ] - "Oligonucleotide primer SEQ ID NO 282465 for detecting SNP TSC0010797.", Geneseq, (20020222), Database accession no. ABH82472, URL: EBI, XP002802900 [ ] * sequence . * | [ ] - "Oligonucleotide primer SEQ ID NO 282282 for detecting SNP TSC0010617.", Geneseq, (20020222), Database accession no. ABH82289, URL: EBI, XP002802898 [ ] * sequence . * | [ ] - "Arbitrary 5' PCR primer used to amplify cDNA for differential display.", Geneseq, (20021007), Database accession no. ABK87930, URL: EBI, XP002802899 [ ] * sequence . * | [I] - SIDDIQUE M.P. ET AL, "groEL is a suitable genetic marker for detecting Vibrio parahaemolyticus by loop-mediated isothermal amplification assay", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, GB, vol. 65, no. 2, doi:10.1111/lam.12760, ISSN 0266-8254, (20170605), pages 106 - 113, URL: https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Flam.12760, XP055801350 [I] 1-22 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/lam.12760 | [I] - PROMPAMORN P. ET AL, "The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus : Detection of V. parahaemolyticus by LAMP-LFD", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, GB, (201104), vol. 52, no. 4, doi:10.1111/j.1472-765X.2011.03007.x, ISSN 0266-8254, pages 344 - 351, XP055801360 [I] 1-22 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-765X.2011.03007.x | [I] - KONGRUENG JETNAPHANG ET AL, "LAMP assay to detect Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp", AQUACULTURE INTERNATIONAL, SPRINGER NETHERLANDS, NL, vol. 23, no. 5, doi:10.1007/S10499-014-9874-3, ISSN 0967-6120, (20150107), pages 1179 - 1188, (20150107), XP035543584 [I] 1-22 * abstract * * page 1180, paragraph last - page 1181 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10499-014-9874-3 | par le demandeur | WO0028082 | WO0134790 | WO0177317 |