EP4121470 - COMPOSITIONS À BASE DE POLYMÈRES À TERMINAISON SILANE ET DE NOIR D'ACÉTYLÈNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.12.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 12.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sika Technology AG Zugerstrasse 50 6340 Baar / CH | [2023/04] | Inventeur(s) | 01 /
MENNECKE, Klaas Joseph-Weisshaarstrasse 13 79807 Lottstetten / DE | [2023/04] | Mandataire(s) | Sika Patent Attorneys C/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 8048 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2023/04] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 Postfach 8048 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 21709741.9 | 10.03.2021 | [2023/04] | WO2021EP56083 | Numéro de priorité, date | EP20200163775 | 17.03.2020 Format original publié: EP 20163775 | [2023/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021185654 | Date: | 23.09.2021 | Langue: | DE | [2021/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4121470 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.09.2021 | Classification | IPC: | C08G18/10, C08G18/48, C08G18/75, C08G18/76, C08K3/04, C09J175/08 | [2023/04] | CPC: |
C09J175/08 (EP);
C08G18/10 (EP);
C08G18/4825 (EP);
C08G18/755 (EP);
C08G18/7671 (EP);
C08K3/04 (EP);
C08K2201/006 (EP)
(-)
| C-Set: |
C08K3/04, C08L75/08 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/04] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON SILAN-TERMINIERTEN POLYMEREN UND ACETYLEN-RUSS | [2023/04] | Anglais: | COMPOSITIONS BASED ON SILANE-TERMINATED POLYMERS AND ACETYLENE BLACK | [2023/04] | Français: | COMPOSITIONS À BASE DE POLYMÈRES À TERMINAISON SILANE ET DE NOIR D'ACÉTYLÈNE | [2023/04] | Entrée dans la phase régionale | 17.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 17.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/04] | 17.10.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]EP1256595 (SIKA AG [CH]) [YD] 1-15* claims 1-9 *; | [XY]EP2151480 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP]) [X] 1-6,13-15 * paragraphs [0023] , [0022]; claims 1,2 * [Y] 1-15 | par le demandeur | EP1256595 | EP2151480 | EP3002314 |