EP4104039 - SOURIS D'ORDINATEUR, PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE SOURIS D'ORDINATEUR, TÉLÉCOMMANDE ET DISPOSITIF INTELLIGENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.09.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.11.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.08.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.04.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INVENTUS Engineering GmbH Montafonerstraße 68 6771 St. Anton i.M. / AT | [2022/51] | Inventeur(s) | 01 /
BATTLOGG, Stefan Nummer 166 6771 St. Anton i.M. / AT | [2022/51] | Mandataire(s) | BSB Patentanwälte Schütte & Engelen Partnerschaft mbB Am Markt 10 59302 Oelde / DE | [2022/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21710190.6 | 15.02.2021 | [2022/51] | WO2021EP53688 | Numéro de priorité, date | DE202010104011 | 14.02.2020 Format original publié: DE102020104011 | DE202010104705 | 21.02.2020 Format original publié: DE102020104705 | DE202010116941 | 26.06.2020 Format original publié: DE102020116941 | DE202010117075 | 29.06.2020 Format original publié: DE102020117075 | [2022/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021160896 | Date: | 19.08.2021 | Langue: | DE | [2021/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4104039 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.08.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.08.2021 | Classification | IPC: | G06F3/0362, G06F3/0354, G06F3/038 | [2022/51] | CPC: |
G06F3/03543 (EP,US);
G06F3/0383 (EP,US);
G06F3/016 (US);
G06F3/0362 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/51] | Titre | Allemand: | COMPUTERMAUS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER COMPUTERMAUS, FERNBEDIENUNG, SMARTDEVICE | [2022/51] | Anglais: | COMPUTER MOUSE AND METHOD FOR OPERATING A COMPUTER MOUSE, REMOTE CONTROL, SMART DEVICE | [2022/51] | Français: | SOURIS D'ORDINATEUR, PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE SOURIS D'ORDINATEUR, TÉLÉCOMMANDE ET DISPOSITIF INTELLIGENT | [2022/51] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 31.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/51] | 31.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.09.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2024 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2001028361 (CULVER CRAIG F [US]) [Y] 1-20 * paragraph [0037] * * paragraph [0050] * * paragraph [0061] * * paragraph [0070] *; | [Y]US2002158844 (MCLOONE HUGH [US], et al) [Y] 1-20 * figures 2, 5, 15, 16, 17 *; | [Y]US2006001657 (MONNEY PARTICK [CH], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0017] , [0 51] , [0 53]; figure 5C *; | [Y]KR20090011786U (JIHWAN H) [Y] 1-20 * paragraph [0011] - paragraph [0012]; figures 2, 3 * * paragraph [0013] * * paragraph [0026] - paragraph [0028] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] *; | [Y]US2010026631 (PLETIKOSA VELIMIR [CA]) [Y] 1-20* figure 2 *; | [Y]US2010085306 (WU CHUN-CHE [TW]) [Y] 1-20 * paragraphs [0041] , [0 42]; figures 4A, 4B *; | [Y]WO2019148505 (MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC [US]) [Y] 1-20 * paragraphs [0001] - [0004] - [00 7] , [0 32] - [0035] - [0 39] - [0042] - [0 47] , [0 50] - [0052] - [0 55] - [0057] * * paragraphs [0061] - [0062] - [0 67] - [0074] - [0 76] *; | [Y]CN110618758 (SUZHOU DARFON ELECTRONICS CORP, et al) [Y] 1-20 * paragraph [0091]; figures 1, 22, 23 *; | [Y]US2020005977 (KELTZ GUILLAUME [FR], et al) [Y] 1-20 * paragraph [0003] - paragraph [0005]; figures 2A, 2B *; | [Y]US2020004352 (MCLOUGHLIN PADRAIG [IE], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0004] , [0 97] , [ 112] - [0114] * |