EP4107160 - COMPOSÉS MACROCYCLIQUES ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.07.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.11.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 17.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 29.03.2024 | Demande réputée retirée | publié le 01.05.2024 [2024/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | [2022/52] | Inventeur(s) | 01 /
HUANG, Wei-Sheng c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 02 /
SHAKESPEARE, William C. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 03 /
EYERMANN, Charles J. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 04 /
DALGARNO, David C. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | [2022/52] | Mandataire(s) | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2022/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21710844.8 | 18.02.2021 | [2022/52] | WO2021US18520 | Numéro de priorité, date | US202062978202P | 18.02.2020 Format original publié: US 202062978202 P | [2022/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021168074 | Date: | 26.08.2021 | Langue: | EN | [2021/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4107160 | Date: | 28.12.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.08.2021 | Classification | IPC: | C07D498/22, C07D513/22, A61K31/395, A61P35/00 | [2022/52] | CPC: |
C07D498/22 (EP,IL,KR,US);
A61P35/00 (EP,IL,KR,US);
A61K31/519 (KR);
C07D513/22 (EP,IL,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/52] | Etats autorisant lextension | BA | 13.09.2022 | ME | 13.09.2022 | État(s) autorisant la validation | KH | 13.09.2022 | MA | 13.09.2022 | MD | 13.09.2022 | TN | 13.09.2022 | Titre | Allemand: | MAKROCYCLISCHE VERBINDUNGEN UND VERWENDUNGEN DAVON | [2022/52] | Anglais: | MACROCYCLIC COMPOUNDS AND USES THEREOF | [2022/52] | Français: | COMPOSÉS MACROCYCLIQUES ET LEURS UTILISATIONS | [2022/52] | Entrée dans la phase régionale | 13.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 13.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2022 | Requête en examen déposée [2022/52] | 13.09.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.12.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/18] | 03.01.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2014210354 (GENENTECH INC [US]) [A] 1-58,67-98 * page 1, line 7 - line 8; claim 1 *; | [A]WO2019121562 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al) [A] 1-58,67-98 * page 1, line 3 - line 6; claim 1 *; | [A] - BRYAN K. CHAN ET AL, "Discovery of a Noncovalent, Mutant-Selective Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, US, (20160912), vol. 59, no. 19, doi:10.1021/acs.jmedchem.6b00995, ISSN 0022-2623, pages 9080 - 9093, XP055497250 [A] 1-58,67-98 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.6b00995 | par le demandeur | US4933294 | WO9105264 | US5401638 | WO9845479 | - CHONG et al., Nature Med, (20130000), vol. 19, no. 11, pages 1389 - 1400 | - S. M. BERGE et al., J. Pharmaceutical Sciences, (19770000), vol. 66, pages 1 - 19 | - SIAS et al., J. Immunol. Methods, (19900000), vol. 132, page 73 | - SINGER et al., Methods in Molec. Biol., (20010000), vol. 181, page 145 | - SHEFFIELD et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19890000), vol. 86, page 2766 | - YAP et al., Nucl. Acids. Res., (19910000), vol. 19, page 4294 |