EP4085523 - COMMANDE D'UNE GÉNÉRATRICE ASYNCHRONE D'UNE ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.10.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 16.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology S.L. Avenida de la Innovación 9-11 31621 Sarriguren (Navarra) / ES | [2022/45] | Inventeur(s) | 01 /
SEPÚLVEDA GONZALEZ, Miguel Ángel C/ Melilla 7, esc 1, 4ºB 28005 Madrid / ES | 02 /
TAPIA PASCAL, Mikel C/ Santa Vicenta María, 3-6A 31012 Pamplona / ES | [2022/45] | Mandataire(s) | SGRE-Association Siemens Energy Global GmbH & Co. KG SE I IM P Intellectual Property Siemenspromenade 9 91058 Erlangen / DE | [N/P] |
Précédent [2022/45] | SGRE-Association Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG Schlierseestraße 28 81539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21711752.2 | 25.02.2021 | [2022/45] | WO2021EP54731 | Numéro de priorité, date | EP20200380010 | 26.02.2020 Format original publié: EP 20380010 | [2022/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021170743 | Date: | 02.09.2021 | Langue: | EN | [2021/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4085523 | Date: | 09.11.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.2021 | Classification | IPC: | H02P9/00, H02P9/10, H02P23/08, F03D7/02 | [2022/45] | CPC: |
H02P9/007 (EP);
H02P9/107 (EP,US);
H02P23/08 (EP,US);
F03D7/0272 (EP);
F03D7/0284 (EP);
F05B2270/337 (EP);
H02P2101/10 (EP);
H02P2103/10 (EP);
H02P2207/07 (EP);
Y02E10/72 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/45] | Titre | Allemand: | STEUERUNG EINES INDUKTIONSGENERATORS EINER WINDTURBINE | [2022/45] | Anglais: | CONTROL OF AN INDUCTION GENERATOR OF A WIND TURBINE | [2022/45] | Français: | COMMANDE D'UNE GÉNÉRATRICE ASYNCHRONE D'UNE ÉOLIENNE | [2022/45] | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/45] | 03.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.11.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2011037262 (KRUEGER THOMAS [DE]); | [XI]US2019214927 (LETAS HEINZ-HERMANN [DE]); |