EP4094326 - AGENCEMENT DE CONNEXION ET PROCÉDÉ DE RACCORDEMENT D'AGENCEMENT DE CONNEXION À UN COMPOSANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.10.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.10.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Auto-Kabel Management GmbH Im Grien 1 79688 Hausen i.W. / DE | [2022/48] | Inventeur(s) | 01 /
REDDER, Marie Hauptstr. 276 79576 Weil am Rhein / DE | 02 /
SCHARKOWSKI, Oliver Bahnhofsstraße 38 03046 Cottbus / DE | [2022/48] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2022/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21712072.4 | 10.03.2021 | [2022/48] | WO2021EP56021 | Numéro de priorité, date | DE202010108669 | 30.03.2020 Format original publié: DE102020108669 | [2022/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021197778 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | DE | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4094326 | Date: | 30.11.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4094326 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | DE | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2021 | Classification | IPC: | H01R4/02, H01R4/30, H01R4/34, H01R43/02 | [2023/10] | CPC: |
H01R4/304 (EP);
H01R4/34 (EP,US);
H01R4/023 (EP,US);
H01R4/029 (EP);
H01R43/02 (EP);
H01R2201/26 (EP,US)
|
Précédent IPC [2022/48] | H01R4/30, H01R4/34, H01R43/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM VERBINDEN EINER VERBINDUNGSANORDNUNG MIT EINEM BAUTEIL | [2022/48] | Anglais: | CONNECTING ARRANGEMENT AND METHOD FOR CONNECTING A CONNECTING ARRANGEMENT TO A COMPONENT | [2022/48] | Français: | AGENCEMENT DE CONNEXION ET PROCÉDÉ DE RACCORDEMENT D'AGENCEMENT DE CONNEXION À UN COMPOSANT | [2022/48] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.01.2022 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/48] | 25.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 19.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 26.07.2023 | EE | 26.07.2023 | FI | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | LT | 26.07.2023 | LV | 26.07.2023 | NL | 26.07.2023 | PL | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SE | 26.07.2023 | SI | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | IS | 26.11.2023 | PT | 27.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/23] | DK | 26.07.2023 | |
EE | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | DK | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 26.07.2023 | |
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 26.07.2023 | |
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 26.07.2023 | |
LT | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 26.07.2023 | |
NL | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 26.07.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]TW201044727 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [X] 1,2,5,7,8,11-15 * figures 1-8 * * abstract * [I] 3,4,6,9,10; | [A]US2015041211 (DEBOCK KIMBERLY [US], et al) [A] 1 * figures 1-4 ** abstract *; | [A]EP3264533 (JEAN MÜLLER GMBH ELEKTROTECHNISCHE FABRIK [DE]) [A] 1,6,9,10 * figures 1-9 * * columns 1-7 *; | [A]DE102019104318 (AUTO KABEL MAN GMBH [DE]) [A] 1 * figures 1-5 * * abstract * |