EP4121314 - PARE-BRISE À ZONE D'AFFICHAGE STRATIFIÉE, DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET VÉHICULE AUTOMOBILE ÉQUIPÉ D'UN TEL PARE-BRISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.12.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 26.03.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Audi AG Auto-Union-Str. 1 85045 Ingolstadt / DE | [2023/04] | Inventeur(s) | 01 /
BEIERLEIN, Ulrich Rankestraße 43A 85051 Ingolstadt / DE | 02 /
WEISS, Philipp Am Wildpark 30 40629 Düsseldorf / DE | [2023/04] | Mandataire(s) | RDL Patentanwälte PartG mbB Senefelderstrasse 26 70176 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2023/04] | Raible Deissler Lehmann Patentanwälte PartG mbB Senefelderstrasse 26 70176 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21712483.3 | 12.03.2021 | [2023/04] | WO2021EP56409 | Numéro de priorité, date | DE202010107726 | 20.03.2020 Format original publié: DE102020107726 | [2023/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021185705 | Date: | 23.09.2021 | Langue: | DE | [2021/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4121314 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.09.2021 | Classification | IPC: | B60K35/00 | [2023/04] | CPC: |
B60K35/00 (EP,US);
B60K35/23 (EP,US);
B60K35/60 (EP,US);
G02B27/0101 (US);
B60K2360/66 (EP,US);
B60K2360/785 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/04] | Titre | Allemand: | WINDSCHUTZSCHEIBE MIT LAMINIERTEM ANZEIGEBEREICH, ANZEIGEVORRICHTUNG UND KRAFTFAHRZEUG MIT EINER SOLCHEN WINDSCHUTZSCHEIBE | [2023/04] | Anglais: | WINDSCREEN WITH LAMINATED DISPLAY REGION, DISPLAY DEVICE AND MOTOR VEHICLE HAVING A WINDSCREEN OF THIS KIND | [2023/04] | Français: | PARE-BRISE À ZONE D'AFFICHAGE STRATIFIÉE, DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET VÉHICULE AUTOMOBILE ÉQUIPÉ D'UN TEL PARE-BRISE | [2023/04] | Entrée dans la phase régionale | 20.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 20.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/04] | 20.10.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.04.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]DE4300242 (YAZAKI CORP [JP]) [X] 5 * figures 3, 5 *[I] 1,4,6,7,9; | [XI]DE102012019507 (GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC [US]) [X] 5 * paragraphs [0026] , [0 28] , [0 30]; figure 5 * [I] 1,3,4,6,7,9; | [XI]US2019299752 (SADAKANE SHUNSUKE [JP], et al) [X] 1-3,5-7 * paragraphs [0006] , [0 22] , [0 23] , [0 25] , [0 27]; figures 1a, 1b * [I] 8,9 | par le demandeur | DE102008048778 | US2011073773 | DE102015011366 |