EP4121211 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR BROYER DES MATÉRIAUX, EN PARTICULIER DES THERMOPLASTIQUES ET/OU DES ÉLASTOMÈRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2023/04] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE BROYAGE DE MATÉRIAU, EN PARTICULIER UN MATÉRIAU CONSTITUÉ DE MATIÈRES THERMOPLASTIQUES ET/OU ÉLASTOMÈRES | ||
[2023/49] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.12.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 10.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES, GR, HR, RS | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Boilesen-Hansen, Birgit Lehmkuhlen 3c 25337 Elmshorn / DE | [2023/04] | Inventeur(s) | 01 /
HANNEMANN, Holger Lehmkuhlen 3c 25337 Elmshorn / DE | [2023/04] | Mandataire(s) | Bremer, Ulrich Advopat Patent- und Rechtsanwälte Theaterstraße 6 30159 Hannover / DE | [2023/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21715494.7 | 19.03.2021 | [2023/04] | WO2021EP57063 | Numéro de priorité, date | DE202010107642 | 19.03.2020 Format original publié: DE102020107642 | [2023/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021186020 | Date: | 23.09.2021 | Langue: | DE | [2021/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4121211 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4121211 | Date: | 06.03.2024 | Langue: | DE | [2024/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.09.2021 | Classification | IPC: | B02C19/00, B02C19/18, B02C7/04, B02C13/22 | [2023/04] | CPC: |
B02C19/0056 (EP);
B02C19/186 (EP);
B02C13/22 (EP);
B02C7/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERMAHLEN VON MAHLGUT, INSBESONDERE AUS THERMOPLASTEN UND/ODER ELASTOMEREN | [2023/04] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR MILLING MATERIALS, IN PARTICULAR THERMOPLASTICS AND/OR ELASTOMERS | [2023/49] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR BROYER DES MATÉRIAUX, EN PARTICULIER DES THERMOPLASTIQUES ET/OU DES ÉLASTOMÈRES | [2023/49] |
Précédent [2023/04] | DEVICE AND METHOD FOR GRINDING MATERIAL, IN PARTICULAR MATERIAL MADE OF THERMOPLASTICS AND/OR ELASTOMERS | ||
Précédent [2023/04] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE BROYAGE DE MATÉRIAU, EN PARTICULIER UN MATÉRIAU CONSTITUÉ DE MATIÈRES THERMOPLASTIQUES ET/OU ÉLASTOMÈRES | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.09.2022 | Requête en examen déposée [2023/04] | 15.09.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 26.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 06.03.2024 | HR | 06.03.2024 | NO | 06.06.2024 | RS | 06.06.2024 | GR | 07.06.2024 | [2024/35] |
Précédent [2024/33] | NO | 06.06.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1004460 (KNAPSACK AG) [A] 1-22 * column 3, line 13 - column 4, line 13; figure 1 *; | [A]DE1607462 (BEIKE DIPL ING HANS) [A] 1-22* column 2, line 48 - line 60; figure 1 *; | [A]DE2310397 (LINDE AG) [A] 1-22 * page 7 - page 10; figures 1,2 *; | [A]EP0919284 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1-22 * paragraph [0027] - paragraph [0028]; figure 1 * |