EP4135508 - BROYEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Müthing GmbH & Co. KG Wernsdorfer Straße 1 59955 Winterberg / DE | [2023/08] | Inventeur(s) | 01 /
MÜTHING, Michael Wiesenstraße 37 59955 Winterberg / DE | 02 /
BÖGGE, Klaus Schillerstraße 10 59519 Möhnesee-Günne / DE | [2023/08] | Mandataire(s) | Lichti - Patentanwälte Partnerschaft mbB Bergwaldstrasse 1 76227 Karlsruhe / DE | [2023/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21716653.7 | 29.03.2021 | [2023/08] | WO2021EP58157 | Numéro de priorité, date | DE20201002342 | 17.04.2020 Format original publié: DE102020002342 | [2023/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021209250 | Date: | 21.10.2021 | Langue: | DE | [2021/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4135508 | Date: | 22.02.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.2021 | Classification | IPC: | A01D34/835, A01D34/43 | [2023/08] | CPC: |
A01D34/8355 (EP);
A01G3/002 (US);
A01D34/435 (EP);
B02C18/18 (US);
B02C2018/188 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] | Titre | Allemand: | MULCHGERÄT | [2023/08] | Anglais: | MULCHER | [2023/08] | Français: | BROYEUR | [2023/08] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2021 | Requête en examen déposée [2023/08] | 19.11.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [IAY]EP1782680 (MUETHING GMBH & CO KG [DE]) [I] 2 * paragraphs [0032] - [0034]; figures 2,3a,3b,5-6 * [A] 7-9,15,16,19,20 [Y] 1-6,10-14,17,18; | [IAY]EP2997802 (MÜTHING GMBH & CO KG [DE]) [I] 2 * paragraph [0029]; figures 1-3 * [A] 7-9,15,16,19,20 [Y] 1-6,10-14,17,18; | [YA]EP3092889 (BERNARD KRONE GMBH & CO KG MASCHF [DE]) [Y] 1-6,10-14,17,18 * paragraph [0005]; figure 2 *[A] 7-9,15,16,19,20 | par le demandeur | EP1782680 | EP2997802 | EP3449710 |