Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2023031713 | Dossier mondial | 02.02.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2021EP58157 | 29.03.2021 | DE102020002342 | 17.04.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CA3168179 | Dossier mondial | 21.10.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2021EP58157 | 29.03.2021 | DE102020002342 | 17.04.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP4135508 | Dossier mondial | 22.02.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2021EP58157 | 29.03.2021 | DE102020002342 | 17.04.2020 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2021209250 | Dossier mondial | 21.10.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102020002342 | 17.04.2020 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE102020002342 | 21.10.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102020002342 | 17.04.2020 |