EP4128222 - TRANSFORMATION DE COEFFICIENTS AMBIOPHONIQUES À L'AIDE D'UN RÉSEAU ADAPTATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.10.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2024/26] |
Précédent [2023/06] | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Lae-Hoon 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
THAGADUR SHIVAPPA, Shankar 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
SALEHIN, S M Akramus 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
ZHANG, Shuhua 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
VISSER, Erik 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2023/06] | Mandataire(s) | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2023/06] | Howe, Steven Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21718451.4 | 24.03.2021 | [2023/06] | WO2021US23800 | Numéro de priorité, date | US202062994147P | 24.03.2020 Format original publié: US 202062994147 P | US202062994158P | 24.03.2020 Format original publié: US 202062994158 P | US202117210357 | 23.03.2021 Format original publié: US202117210357 | [2023/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021195159 | Date: | 30.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4128222 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.09.2021 | Classification | IPC: | G10L19/008, H04S3/02, // G10L25/30, G10L21/0216, G10L19/16, H04S7/00 | [2024/26] | CPC: |
G10L19/008 (EP,KR,US);
G10L19/038 (US);
G10L19/002 (US);
G10L25/30 (EP,KR);
H04R5/00 (US);
H04S3/02 (EP);
H04S7/302 (EP,KR);
G10L19/173 (EP);
G10L2021/02166 (EP,KR);
H04R2430/20 (EP,KR);
H04R2430/21 (US);
H04S2400/11 (EP,KR);
|
Précédent IPC [2023/06] | G10L19/008, H04S7/00, H04S3/00, G10L25/30, G10L21/0216 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | AMBISONIC-TRANSFORMATIONSKOEFFIZIENTEN UNTER VERWENDUNG EINES ADAPTIVEN NETZWERKS | [2023/06] | Anglais: | TRANSFORM AMBISONIC COEFFICIENTS USING AN ADAPTIVE NETWORK | [2023/06] | Français: | TRANSFORMATION DE COEFFICIENTS AMBIOPHONIQUES À L'AIDE D'UN RÉSEAU ADAPTATIF | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 08.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 08.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.08.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 08.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.04.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US10262665 (SEO JEONGHUN [KR], et al); | [XAI]US10419867 (SEO JEONGHUN [KR], et al); | [X]CN110544484 (ZHONGKE CHAOYING BEIJING MEDIA TECH CO LTD) | par le demandeur | US10477310 | US19570172103 |