EP4168370 - MÉLANGE RÉGULATEUR D'HYDRATATION POUR COMPOSITIONS DE MORTIER ET DE CIMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2023/17] | MÉLANGE DE CONTRÔLE D'HYDRATATION POUR MORTIER ET COMPOSITIONS DE CIMENT | ||
[2024/07] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.01.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.12.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.06.2021 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [2023/17] | Inventeur(s) | 01 /
GRASSL, Harald 83308 Trostberg / DE | 02 /
DENGLER, Joachim 83308 Trostberg / DE | 03 /
BIZZOZERO, Julien 83308 Trostberg / DE | 04 /
SCHOEBEL, Alexander 83308 Trostberg / DE | [2023/17] | Mandataire(s) | BASF IP Association BASF SE GBI-C006 67056 Ludwigshafen / DE | [2023/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21729583.1 | 07.06.2021 | [2023/17] | WO2021EP65102 | Numéro de priorité, date | EP20200180655 | 18.06.2020 Format original publié: EP 20180655 | [2023/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021254802 | Date: | 23.12.2021 | Langue: | EN | [2021/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4168370 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4168370 | Date: | 26.06.2024 | Langue: | EN | [2024/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.2021 | Classification | IPC: | C04B28/04, C04B24/04, C04B28/06, C04B103/20 | [2023/17] | CPC: |
C04B24/04 (EP,US);
C04B24/06 (US);
C04B28/04 (EP,US);
C04B28/06 (EP);
C04B28/065 (EP,US);
C04B28/08 (EP);
C04B28/14 (EP);
C04B28/16 (EP,US);
C04B2103/20 (EP);
C04B2111/00155 (EP);
C04B2111/00508 (EP,US);
C04B2111/00517 (EP,US);
C04B2111/00637 (EP);
C04B2111/00672 (EP,US);
C04B2111/27 (EP,US);
C04B2111/60 (EP);
C04B2111/62 (EP,US);
C04B2111/70 (EP,US);
C04B2111/72 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C04B28/04, C04B7/32, C04B7/323, C04B22/10, C04B24/003, C04B24/04, C04B24/06, C04B24/163, C04B24/243, C04B24/2647, C04B38/10, C04B40/0608 (EP);
C04B28/06, C04B22/10, C04B24/04 (EP);
C04B28/08, C04B22/10, C04B24/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYDRIERUNGSSTEUERUNGSMISCHUNG FÜR MÖRTEL- UND ZEMENTZUSAMMENSETZUNGEN | [2023/17] | Anglais: | HYDRATION CONTROL MIXTURE FOR MORTAR AND CEMENT COMPOSITIONS | [2023/17] | Français: | MÉLANGE RÉGULATEUR D'HYDRATATION POUR COMPOSITIONS DE MORTIER ET DE CIMENT | [2024/07] |
Précédent [2023/17] | MÉLANGE DE CONTRÔLE D'HYDRATATION POUR MORTIER ET COMPOSITIONS DE CIMENT | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2023 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/17] | 18.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.05.2024 | Taxe de délivrance payée | 21.05.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.05.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5556458 (BROOK JOHN W [US], et al); | [AD]WO2017212044 (BASF SE [DE]) | par le demandeur | US4430469 | DE4411797 | CH686186 | CA2172004 | EP0753488 | EP0894811 | US6555683 | WO2006042709 | EP1851256 | WO2008012438 | WO2009103579 | WO2010026155 | WO2010040612 | EP2463314 | WO2014114784 | WO2014114782 | WO2017212044 | EP20140198721 |