Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2023303442 | Dossier mondial | 28.09.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2021EP65102 | 07.06.2021 | EP20180655 | 18.06.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP4168370 | Dossier mondial | 26.06.2024 | B1 | EP4168370 | 26.04.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2021EP65102 | 07.06.2021 | EP20180655 | 18.06.2020 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2021254802 | Dossier mondial | 23.12.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP20180655 | 18.06.2020 |