EP4168778 - PROCÉDÉ POUR LOCALISER DES MOLÉCULES INDIVIDUELLES D'UN COLORANT DANS UN ÉCHANTILLON ET POUR PRODUIRE DES IMAGES HAUTE RÉSOLUTION D'UNE STRUCTURE DANS UN ÉCHANTILLON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.12.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 10.07.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 31.07.2024 [2024/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Abberior Instruments GmbH Hans-Adolf-Krebs-Weg 6 37077 Göttingen / DE | [2024/12] |
Précédent [2023/17] | Pour tous les Etats désignés Abberior Instruments GmbH Hans-Adolf-Krebs-Weg 1 37077 Göttingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
KASTRUP, Lars 37037 Göttingen / DE | [2023/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21735914.0 | 23.06.2021 | [2023/17] | WO2021EP67068 | Numéro de priorité, date | DE202010116547 | 23.06.2020 Format original publié: DE102020116547 | [2023/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021259967 | Date: | 30.12.2021 | Langue: | DE | [2021/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4168778 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4168778 | Date: | 31.07.2024 | Langue: | DE | [2024/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.12.2021 | Classification | IPC: | G01N21/64, G02B21/00 | [2023/17] | CPC: |
G01N21/6458 (EP,US);
G01N21/6428 (US);
G01N33/582 (US);
G02B21/0076 (EP);
G01N2021/6439 (US);
G02B21/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR LOKALISATION EINZELNER MOLEKÜLE EINES FARBSTOFFS IN EINER PROBE UND ZUM ERZEUGEN HOCHAUFGELÖSTER BILDER EINER STRUKTUR IN EINER PROBE | [2023/17] | Anglais: | METHOD FOR LOCATING INDIVIDUAL MOLECULES OF A DYE IN A SPECIMEN AND FOR GENERATING HIGH-RESOLUTION IMAGES OF A STRUCTURE IN A SPECIMEN | [2023/17] | Français: | PROCÉDÉ POUR LOCALISER DES MOLÉCULES INDIVIDUELLES D'UN COLORANT DANS UN ÉCHANTILLON ET POUR PRODUIRE DES IMAGES HAUTE RÉSOLUTION D'UNE STRUCTURE DANS UN ÉCHANTILLON | [2023/17] | Entrée dans la phase régionale | 10.01.2023 | Taxe nationale de base payée | 10.01.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.01.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/17] | 10.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 04.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A] - GWOSCH KLAUS C ET AL, "MINFLUX nanoscopy delivers 3D multicolor nanometer resolution in cells", NATURE METHODS, NATURE PUB. GROUP, NEW YORK, vol. 17, no. 2, doi:10.1038/S41592-019-0688-0, ISSN 1548-7091, (20200113), pages 217 - 224, (20200113), XP037006746 [A] 1-34 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41592-019-0688-0 | [T] - PETR KLÁN ET AL, "Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy", CHEMICAL REVIEWS, (20130109), vol. 113, no. 1, doi:10.1021/cr300177k, ISSN 0009-2665, pages 119 - 191, XP055049223 [T] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cr300177k | [A] - HESS S T ET AL, "Ultra-high resolution imaging by fluorescence photoactivation localization microscopy", BIOPHYSICAL JOURNAL, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20061201), vol. 91, no. 11, doi:10.1529/BIOPHYSJ.106.091116, ISSN 0006-3495, pages 4258 - 4272, XP008082813 [A] 1-34 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.106.091116 | [AD] - FRANCISCO BALZAROTTI ET AL, "Nanometer resolution imaging and tracking of fluorescent molecules with minimal photon fluxes", SCIENCE, US, (20170210), vol. 355, no. 6325, doi:10.1126/science.aak9913, ISSN 0036-8075, pages 606 - 612, XP055426923 [AD] 1-34 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aak9913 | par le demandeur | DE102013100172 | WO2015097000 | DE102017104736 | - R.E. THOMPSON et al., Biophys. J., (20020000), vol. 82, page 2775 | - S. HAUKE et al., Chem. Sci., (20170000), vol. 8, page 559 | - P. P. GOSWAMI et al., J. Am. Chem. Soc., (20150000), vol. 137, page 3783 | - M.J. HANSEN et al., "Waveiength-Seiective Cleavage of Photoprotecting Groups: Strategies and Applications in Dynamic Systems", Chem. Soc. Rev., (20150000), vol. 44, page 3358 | - A. CHMYROV et al., Nature Meth, (20130000), vol. 10, page 737 |