EP4179439 - PROCÉDÉ STATISTIQUE NON SUPERVISÉ D'IDENTIFICATION MULTIVARIÉE DE CAPTEURS ATYPIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.04.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.01.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 06.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ippon Innovation 4 Rue du Poisson 31500 Toulouse / FR | [2023/20] | Inventeur(s) | 01 /
BERGERET, François 31500 TOULOUSE / FR | 02 /
ALVES, Amaury 31400 TOULOUSE / FR | 03 /
ARCHIMBAUD, Aurore 31400 TOULOUSE / FR | 04 /
SOUAL, Carole 31200 TOULOUSE / FR | [2023/20] | Mandataire(s) | Ipside 6, Impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse / FR | [2023/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21746778.6 | 08.07.2021 | [2023/20] | WO2021FR51273 | Numéro de priorité, date | FR20200007300 | 09.07.2020 Format original publié: FR 2007300 | [2023/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022008851 | Date: | 13.01.2022 | Langue: | FR | [2022/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4179439 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.01.2022 | Classification | IPC: | G06F17/18, H01L27/00 | [2023/20] | CPC: |
G06F17/18 (EP,US);
G06F17/153 (US);
G06F17/40 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/20] | Titre | Allemand: | UNÜBERWACHTES STATISTISCHES VERFAHREN ZUR MULTIVARIATEN IDENTIFIZIERUNG VON ATYPISCHEN SENSOREN | [2023/20] | Anglais: | UNSUPERVISED STATISTICAL METHOD FOR MULTIVARIATE IDENTIFICATION OF ATYPICAL SENSORS | [2023/20] | Français: | PROCÉDÉ STATISTIQUE NON SUPERVISÉ D'IDENTIFICATION MULTIVARIÉE DE CAPTEURS ATYPIQUES | [2023/20] | Entrée dans la phase régionale | 07.06.2022 | Taxe nationale de base payée | 07.06.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.06.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.06.2022 | Requête en examen déposée [2023/20] | 07.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI] - SIDDHARTHA GOSH ET AL, "Robust autonomous detection of the defective pixels in detectors using a probabilistic technique", APPLIED OPTICS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, DC, US, (20081220), vol. 47, no. 36, doi:10.1364/AO.47.006904, ISSN 0003-6935, pages 6904 - 6924, XP001521333 [X] 1,12,13 * section 2-4 * [I] 2-11 DOI: http://dx.doi.org/10.1364/AO.47.006904 | [A] - WEILI WU ET AL, "Localized Outlying and Boundary Data Detection in Sensor Networks", IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTRE , LOS ALAMITOS , CA, US, (20070801), vol. 19, no. 8, ISSN 1041-4347, pages 1145 - 1157, XP011246027 [A] 1-13 * sections 2, 3, 7 * | [A] - CHRISTOPHER J TRALIE ET AL, "Multi-scale Geometric Summaries for Similarity-based Sensor Fusion", ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, (20181013), XP081069712 [A] 1-13 * abstract * |