EP4098066 - SIGNALISATION DE LA CAPACITÉ D'UN ÉQUIPEMENT UTILISATEUR À PRENDRE EN CHARGE DES AMÉLIORATIONS D'UNE OPÉRATION D'ACCÈS ALÉATOIRE POUR NOUVELLE RADIO 5G (NR) DANS UN SPECTRE SANS LICENCE (NR-U) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.11.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 20.04.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MediaTek Inc No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | [2022/49] | Inventeur(s) | 01 /
TSAI, Chiou-Wei No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City, 30078 / TW | [2022/49] | Mandataire(s) | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [2022/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21750878.7 | 05.02.2021 | [2022/49] | WO2021CN75456 | Numéro de priorité, date | US202062970791P | 06.02.2020 Format original publié: US 202062970791 P | US202063014813P | 24.04.2020 Format original publié: US 202063014813 P | [2022/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021155837 | Date: | 12.08.2021 | Langue: | EN | [2021/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4098066 | Date: | 07.12.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.08.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 12.08.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.2024 | Classification | IPC: | H04W8/24, H04W48/12, // H04W36/00, H04W72/51 | [2024/08] | CPC: |
H04W48/12 (EP);
H04W8/205 (US);
H04J13/0062 (US);
H04W36/0066 (US);
H04W48/14 (US);
H04W72/51 (EP,US);
|
Précédent IPC [2022/49] | H04W74/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/49] | Titre | Allemand: | BENUTZERGERÄTEFÄHIGKEITSSIGNALISIERUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG VON ERWEITERUNGEN EINES DIREKTZUGRIFFSVORGANGS FÜR 5G-NEUFUNK (NR) IM UNLIZENZIERTEN SPEKTRUM (NR-U) | [2022/49] | Anglais: | UE CAPABILITY SIGNALING TO SUPPORT ENHANCEMENTS OF A RANDOM ACCESS OPERATION FOR 5G NEW RADIO (NR) IN UNLICENSED SPECTRUM (NR-U) | [2022/49] | Français: | SIGNALISATION DE LA CAPACITÉ D'UN ÉQUIPEMENT UTILISATEUR À PRENDRE EN CHARGE DES AMÉLIORATIONS D'UNE OPÉRATION D'ACCÈS ALÉATOIRE POUR NOUVELLE RADIO 5G (NR) DANS UN SPECTRE SANS LICENCE (NR-U) | [2022/49] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2022 | Taxe de recherche payée | 31.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/49] | 18.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]EP3054737 (HTC CORP [TW]); | [YA]EP3429245 (SHARP KK [JP]); | Recherche internationale | [A]CN107148803 (LG ELECTRONICS INC) [A] 1-20 * The whole document *; | [A]US2017339702 (ZHAO QINGLIN [MO], et al) [A] 1-20* The whole document *; | [X]EP3407662 (ZTE CORP [CN]) [X] 1-20 * description paragraphs [0019]-[0029] *; | [A]US2020014569 (HUANG YI [US], et al) [A] 1-20 * The whole document * | par le demandeur | EP3054737 |