EP4005662 - ENSEMBLE TURBINE POUR DISPERSER UN SOLIDE DANS UN LIQUIDE ET DISPOSITIF DE MÉLANGE SOLIDE-LIQUIDE UTILISANT L'ENSEMBLE TURBINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.08.2021 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shangshui Smartech Ltd. No. 201, Pingzhui Main Plant Huakong Sege Plant No. 6, Lanzhu East Road Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518118 / CN | [2023/47] |
Précédent [2023/27] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. No. 201, Pingzhui Main Plant Huakong Sege Plant No. 6, Lanzhu East Road Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518118 / CN | ||
Précédent [2022/22] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Shangshui Smart Equipment Co. Ltd. 7th Floor, Building B4C, Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518172 / CN | Inventeur(s) | 01 /
SHI, Qiao 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 02 /
BAI, Shujuan 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 03 /
LI, Tongzhu 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 04 /
OU, Quanxun 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | [2022/22] | Mandataire(s) | M. Zardi & Co S.A. Via G. B. Pioda, 6 6900 Lugano / CH | [2023/47] |
Précédent [2022/22] | Schmid, Wolfgang Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21753439.5 | 12.01.2021 | [2022/22] | WO2021CN71151 | Numéro de priorité, date | CN20201085377 | 10.02.2020 Format original publié: CN202010085377 | [2022/22] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021159900 | Date: | 19.08.2021 | Langue: | ZH | [2021/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4005662 | Date: | 01.06.2022 | Langue: | EN | [2022/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4005662 | Date: | 22.11.2023 | Langue: | EN | [2023/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 19.08.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.2022 | Classification | IPC: | B01F23/53, B01F27/117, B01F27/271, B01F27/272, B01F27/81 | [2022/52] | CPC: |
B01F27/117 (EP,CN,KR,US);
B01F27/113 (KR,US);
B01F27/11 (CN);
B01F23/53 (EP,KR,US);
B01F27/271 (EP,US);
B01F27/272 (EP,US);
B01F27/8111 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/22] | B01F7/16, B01F7/00, B01F3/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÜGELRADANORDNUNG ZUM DISPERGIEREN VON FESTSTOFF IN EINER FLÜSSIGKEIT UND FESTSTOFF-FLÜSSIGKEITSMISCHVORRICHTUNG UNTER VERWENDUNG EINER FLÜGELRADANORDNUNG | [2022/22] | Anglais: | IMPELLER ASSEMBLY FOR DISPERSING SOLID IN LIQUID AND SOLID-LIQUID MIXING DEVICE USING IMPELLER ASSEMBLY | [2022/22] | Français: | ENSEMBLE TURBINE POUR DISPERSER UN SOLIDE DANS UN LIQUIDE ET DISPOSITIF DE MÉLANGE SOLIDE-LIQUIDE UTILISANT L'ENSEMBLE TURBINE | [2022/22] | Entrée dans la phase régionale | 28.02.2022 | Traduction produite | 28.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2022 | Taxe de recherche payée | 28.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.02.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/22] | 10.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 13.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.11.2023 | CZ | 22.11.2023 | DK | 22.11.2023 | EE | 22.11.2023 | HR | 22.11.2023 | IT | 22.11.2023 | LT | 22.11.2023 | LV | 22.11.2023 | MC | 22.11.2023 | NL | 22.11.2023 | PL | 22.11.2023 | RO | 22.11.2023 | RS | 22.11.2023 | SE | 22.11.2023 | SK | 22.11.2023 | SM | 22.11.2023 | BG | 22.02.2024 | NO | 22.02.2024 | GR | 23.02.2024 | IS | 22.03.2024 | PT | 22.03.2024 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
IT | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SK | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/27] | AT | 22.11.2023 | |
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 22.11.2023 | |
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 22.11.2023 | |
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 23.02.2024 | |
IS | 22.03.2024 | Citations: | Recherche | [A]AT372298B (BOCKWOLDT HANS PETER [DE]); | [A]US6241472 (BOSCH EDWARD T [US], et al); | [A]US2009252845 (SOUTHWICK KENNETH J [US]); | [A]CN109499404 (ROSS WUXI EQUIP CO LTD); | [AD]CN110394082 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD) | Recherche internationale | [A]JP2006036857 (SAKATA INKS); | [A]CN103041729 (OSTAR TECH CO LTD); | [Y]CN108671789 (ROSS WUXI EQUIP CO LTD); | [A]WO2019065986 (MEIJI CO LTD [JP]); | [Y]CN109600995 (HIROSHIMA METAL & MACHINERY CO LTD); | [Y]CN110215857 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD); | [Y]CN110394082 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD); | [PX]CN111249941 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD) | par le demandeur | CN110235528 | CN110394082 |