EP4091780 - DISPOSITIF DE COUPE, PROCÉDÉ DE POSITIONNEMENT DE TÊTE DE DISPOSITIF DE COUPE ET MACHINE DE FABRICATION DE BOÎTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.10.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2021 | Dernier événement Tooltip | 29.01.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 29.01.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd. 1-1 Wadasaki-cho 1-chome Hyogo-ku Kobe-shi, Hyogo 652-8585 / JP | [2022/47] | Inventeur(s) | 01 /
SUZUKI, Yasunari c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MACHINERY SYSTEMS LTD., 1-1, Wadasaki-cho 1-chome, Hyogo-ku Kobe-shi, Hyogo 652-8585 / JP | 02 /
TANCHI, Masayoshi c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MACHINERY SYSTEMS LTD., 1-1, Wadasaki-cho 1-chome, Hyogo-ku Kobe-shi, Hyogo 652-8585 / JP | 03 /
NADACHI, Mitsuhiro c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MACHINERY SYSTEMS LTD., 1-1, Wadasaki-cho 1-chome, Hyogo-ku Kobe-shi, Hyogo 652-8585 / JP | [2022/47] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2022/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21759969.5 | 28.01.2021 | [2022/47] | WO2021JP03088 | Numéro de priorité, date | JP20200033731 | 28.02.2020 Format original publié: JP 2020033731 | [2022/47] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021171895 | Date: | 02.09.2021 | Langue: | JA | [2021/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4091780 | Date: | 23.11.2022 | Langue: | EN | [2022/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.09.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2023 | Classification | IPC: | B26D1/24, B26D5/06, B26D7/22, B26D7/26, B31B50/20, B26D3/08, B26D5/00 | [2023/31] | CPC: |
B26D1/245 (EP);
B31B50/20 (EP,US);
B26D1/24 (EP);
B26D3/085 (EP);
B26D5/00 (EP);
B26D5/06 (EP);
B26D7/22 (EP);
B26D7/26 (EP);
B26D7/2635 (EP);
B26D7/2642 (EP);
B31B50/006 (EP,US);
B31B50/04 (EP,US);
B31B50/25 (US);
B31B50/88 (US);
B31B2100/00 (US);
B31B2100/0022 (EP);
B31B2110/35 (EP);
B31B2120/302 (EP);
|
Précédent IPC [2022/47] | B26D1/24, B26D5/06, B26D7/22, B26D7/26 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/47] | Titre | Allemand: | TELLERMESSER, VERFAHREN ZUM POSITIONIEREN VON TELLERMESSERKÖPFEN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KARTONS | [2022/47] | Anglais: | SLITTER DEVICE, SLITTER-HEAD POSITIONING METHOD, AND BOX MAKING MACHINE | [2022/47] | Français: | DISPOSITIF DE COUPE, PROCÉDÉ DE POSITIONNEMENT DE TÊTE DE DISPOSITIF DE COUPE ET MACHINE DE FABRICATION DE BOÎTE | [2022/47] | Entrée dans la phase régionale | 19.08.2022 | Traduction produite | 19.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 19.08.2022 | Taxe de recherche payée | 19.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/47] | 29.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3093037 (WARD JR HENRY D) [A] 1-12 * column 2, line 41 - column 5, line 10; figures 1,2 *; | [A]US4261239 (TOBOSHI KATSUMASA, et al) [A] 1-12 * column 2, line 39 - column 6, line 26; figures 1-4 *; | [AD]JPH04201195 (ISOWA KK) [AD] 1-12 * page 772 - page 778; figures 1-8 *; | [A]EP3260254 (MITSUBISHI HEAVY IND PRINTING [JP]) [A] 13* paragraph [0034]; figure 1; claim 11 * | Recherche internationale | [YA]JPS5579134 (NIPPON DENSHI KOGYO KK) [Y] 1-5,7-14 * 2 19-4 6, 1-3 * [A] 6; | [YA]JPS5683397 (MITSUI SHIPBUILDING ENG) [Y] 1-5,7-14 * 5 8 -15 2, 1-2 * [A] 6; | [YA]JPH0259295 (RENGO CO LTD) [Y] 2-5,7-12,14 * 2 9 5 1 1,1 - 5 * [A] 6; | [YA]JPH02124293 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [Y] 1-5,7-14 * 1 - 4 * [A] 6; | [Y]JP2004330351 (ISOWA INDUSTRY CO) [Y] 10-12, 14 * [0 0 2 7] - [0 0 2 9] *; | [Y]WO2019116578 (MITSUBISHI HEAVY IND MACH SYSTEMS LTD [JP]) [Y] 14* [0 0 0 2] * | par le demandeur | JPH04201195 |